REIG FERRE LUIS
Informe ejecutivo de REIG FERRE LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 16
Empresas inactivas: 12
CARGOS DE REIG FERRE LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FICOMIRRORS SA | Apoderado | 02/05/2018 | |
IDNEO TECHNOLOGIES SA | Apoderado | 06/04/2018 | |
FICOSA INTERNATIONAL SA | Apoderado | 13/03/2018 | |
FICO TRANSPAR SA | Apoderado | 13/03/2018 | |
FICO TRIAD SA | Apoderado | 13/03/2018 | |
FICO CABLES SA | Apoderado | 13/03/2018 | |
FICO ITM SA | Apoderado | 10/11/2016 | |
HOHE IBERICA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 09/11/2016 | |
FICO MARINE SA | Apoderado | 09/11/2016 | |
CABLES GANDIA SA | Apoderado | 09/11/2016 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE REIG FERRE LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE REIG FERRE LUIS
Empresa: FICOMIRRORS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42803 , F 89, S 8, H B 7464, I/A 74 (02/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-89-08
Empresa: IDNEO TECHNOLOGIES SA
Apoderado Solidario
Apoderado
- Cano Guardia Luis Antonio
- Reig Ferre Luis
- Reig Ferre Luis
- Salgas Cot Juan
- Solano Sallan Victorino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45630 , F 157, S 8, H B 27145, I/A 64 (06/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-73-08
Empresa: FICO CABLES SA
Apoderado Solidario
Apoderado
- Boixadera Calabuig Alberto
- Cano Guardia Luis Antonio
- Cano Guardia Luis Antonio
- Carbo Albaladejo Simeon
- Casas Gomila Jordi
- Esteve Dalmau Josep Maria
- Gabas Cebollero Carlos
- Giner Lopez Jose
- Gonzalez Belda Gabriel
- Masip Pardell Juan
- Reig Ferre Luis
- Reig Ferre Luis
- Reig Ferre Luis
- Reig Ferre Luis
- Reig Ferre Luis
- Salgas Cot Juan
- Salgas Cot Juan
- Torrella Villafañe Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45630 , F 165, S 8, H B 26893, I/A 101 (13/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-57-08
Empresa: FICO TRIAD SA
Apoderado Solidario
Apoderado
- Cano Guardia Luis Antonio
- Reig Ferre Luis
- Salgas Cot Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24871 , F 37, S 8, H B 33965, I/A 52 (13/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-57-08
Empresa: FICO TRANSPAR SA
Apoderado Solidario
Apoderado
- Cano Guardia Luis Antonio
- Masip Pardell Joan
- Miguel Galarza Edurne
- Reig Ferre Luis
- Reig Ferre Luis
- Salgas Cot Juan
- Solano Sallan Victorino
- Torrella Villafañe Rafael
- Torrella Villafañe Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45610 , F 33, S 8, H B 28525, I/A 109 (13/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-57-08
Empresa: FICOSA INTERNATIONAL SA
Apoderado Solidario
Apoderado
- Cano Guardia Luis Antonio
- Cano Guardia Luis Antonio
- Reig Ferre Luis
- Reig Ferre Luis
- Ruiz De Larramendi Saez De Jauregui Saturnino
- Salgas Cot Juan
- Salgas Cot Juan
- Solano Sallan Victorino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45610 , F 26, S 8, H B 24752, I/A 94 (13/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-57-08
Empresa: FICO ITM SA
Apoderado
- Aymerich Muñoz Jose
- Gonzalez Belda Gabriel
- Reig Ferre Luis
- Reig Ferre Luis
- Reig Ferre Luis
- Ruiz De Larramendi Saez De Jauregui Saturnino
- Salgas Cot Juan
- Salgas Cot Juan
- Torrella Villafañe Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25090 , F 159, S 8, H B 25398, I/A 63 (10/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-220-08
Empresa: CABLES GANDIA SA
Apoderado
- Reig Ferre Luis
- Reig Ferre Luis
- Ruiz De Larramendi Y Saez De Jauregui Saturnino
- Salgas Cot Juan
- Salgas Cot Juan
- Salgas Cot Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42320 , F 191, S 8, H B 25392, I/A 60 (09/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-219-08
Empresa: FICO MARINE SA
Apoderado
- Reig Ferre Luis
- Reig Ferre Luis
- Salgas Cot Juan
- Salgas Cot Juan
- Vazquez Mozo Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25090 , F 165, S 8, H B 25544, I/A 31 (09/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-219-08
Empresa: HOHE IBERICA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Reig Ferre Luis
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21663 , F 169, S 8, H B 26605, I/A 24 (09/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-219-08
VER MAS ACTOS
Información de REIG FERRE LUIS
Mostramos los datos de REIG FERRE LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de REIG FERRE LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos