FICO TRIAD SA - EXTINGUIDA
Razón Social FICO TRIAD SA
CIF A59949255
Capital Social 61202.1 Euros
Actividad Fabricación de otros componentes, piezas y accesorios para vehículos de motor
Fecha de Constitución 26/11/1991
Página Web www.ficosa.com
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Pujol Artigas Francisco Javier
VINCULACIONES DE FICO TRIAD SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FICO TRIAD SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cardenal Izquierdo Marta | Apoderado Solidario | 13/03/2018 | 20/10/2023 |
Casaña Barber Jose | Apoderado Mancomunado Solidario | 09/11/2016 | 20/10/2023 |
CORTES & PEREZ AUDITORES Y ASESORES ASOCIADOS SL | Auditor | 29/09/2016 | 20/10/2023 |
CORTES & PEREZ AUDITORES Y ASESORES ASOCIADOS SL | Auditor | 11/11/2015 | 20/10/2023 |
CORTES & PEREZ AUDITORES Y ASESORES ASOCIADOS SL | Auditor | 15/11/2018 | 20/10/2023 |
CORTES & PEREZ AUDITORES Y ASESORES ASOCIADOS SL | Auditor | 05/03/2021 | 20/10/2023 |
CORTES & PEREZ AUDITORES Y ASESORES ASOCIADOS SL | Auditor | 22/11/2019 | 20/10/2023 |
CORTES & PEREZ AUDITORES Y ASESORES ASOCIADOS SL | Auditor | 12/12/2013 | 20/10/2023 |
CORTES & PEREZ AUDITORES Y ASESORES ASOCIADOS SL | Auditor | 05/11/2014 | 20/10/2023 |
CORTES & PEREZ AUDITORES Y ASESORES ASOCIADOS SL | Auditor | 20/09/2017 | 20/10/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE FICO TRIAD SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24871 , F 43, S 8, H B 33965, I/A 71 (20/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-206-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24871 , F 42, S 8, H B 33965, I/A 70 (03/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-130-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24871 , F 42, S 8, H B 33965, I/A 69 (03/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-70-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24871 , F 42, S 8, H B 33965, I/A 68 (03/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-70-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24871 , F 41, S 8, H B 33965, I/A 65 (16/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-57-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24871 , F 41, S 8, H B 33965, I/A 64 (18/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-16-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24871 , F 40, S 8, H B 33965, I/A 63 (04/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-218-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24871 , F 40, S 8, H B 33965, I/A 62 (25/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-171-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24871 , F 40, S 8, H B 33965, I/A 61 (16/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-57-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24871 , F 39, S 8, H B 33965, I/A 60 (16/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-57-08