FICO CABLES SA - EXTINGUIDA
Dirección social G.V. Carles III, 98
Código Postal 08028
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social FICO CABLES SA
CIF A08113508
Actividad Fabricación de otros componentes, piezas y accesorios para vehículos de motor
Página Web www.ficosa.com
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Pujol Artigas Francisco Javier
VINCULACIONES DE FICO CABLES SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FICO CABLES SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Carbo Albaldejo Simeon | Apoderado Solidario | 18/10/2018 | 20/10/2023 |
Carbp Albaladejo Simeon | Apoderado Solidario | 13/03/2018 | 20/10/2023 |
Cardenal Izquierdo Marta | Apoderado Solidario | 13/03/2018 | 20/10/2023 |
Casaña Barber Jose | Apoderado Mancomunado Solidario | 09/11/2016 | 20/10/2023 |
CORTES & PEREZ AUDITORES Y ASESORES ASOCIADOS SL | Auditor | 30/09/2016 | 20/10/2023 |
CORTES & PEREZ AUDITORES Y ASESORES ASOCIADOS SL | Auditor | 11/11/2015 | 20/10/2023 |
CORTES & PEREZ AUDITORES Y ASESORES ASOCIADOS SL | Auditor | 15/11/2018 | 20/10/2023 |
CORTES & PEREZ AUDITORES Y ASESORES ASOCIADOS SL | Auditor | 22/11/2019 | 20/10/2023 |
CORTES & PEREZ AUDITORES Y ASESORES ASOCIADOS SL | Auditor | 05/03/2021 | 20/10/2023 |
CORTES & PEREZ AUDITORES Y ASESORES ASOCIADOS SL | Auditor | 12/12/2013 | 20/10/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE FICO CABLES SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48703 , F 128, S 8, H B 26893, I/A 122 (20/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-206-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48703 , F 127, S 8, H B 26893, I/A 121 (03/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-130-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48703 , F 127, S 8, H B 26893, I/A 120 (03/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-70-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48703 , F 127, S 8, H B 26893, I/A 119 (03/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-70-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45630 , F 170, S 8, H B 26893, I/A 118 (18/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-225-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45630 , F 170, S 8, H B 26893, I/A 116 (16/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-57-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45630 , F 170, S 8, H B 26893, I/A 115 (28/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-2-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45630 , F 169, S 8, H B 26893, I/A 114 (04/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-218-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45630 , F 169, S 8, H B 26893, I/A 113 (25/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-169-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45630 , F 169, S 8, H B 26893, I/A 111 (15/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-55-08