CABLES GANDIA SA - EXTINGUIDA
Dirección social CL GRAN VIA DE CARLOS III Num.98 P.5
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social CABLES GANDIA SA
CIF A08197238
Actividad Trefilado en frío
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE CABLES GANDIA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CABLES GANDIA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cardenal Izquierdo Marta | Apoderado Solidario | 06/04/2018 | 27/02/2024 |
Casaña Barber Jose | Apoderado Solidario | 09/11/2016 | 27/02/2024 |
Homs Gimenez Luis Antonio | Apoderado Mancomunado Solidario | 09/11/2016 | 27/02/2024 |
Martin Sanchez Santos Vicente | Apoderado Mancomunado | 09/11/2016 | 27/02/2024 |
Matute Aguilera Serguei | Apoderado Mancomunado Solidario | 15/03/2021 | 27/02/2024 |
Miguel Galarza Edurne | Apoderado Solidario | 09/11/2016 | 27/02/2024 |
Pujol Artigas Francisco Javier | Administrador Unico | 18/02/2021 | 27/02/2024 |
Pujol Artigas Francisco Javier | Liquidador | 27/02/2024 | 27/02/2024 |
Serra Permanyer Jose Maria | Apoderado Mancomunado Solidario | 09/11/2016 | 27/02/2024 |
Cano Guardia Luis Antonio | Apoderado Solidario | 09/11/2016 | 16/03/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CABLES GANDIA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42320 , F 197, S 8, H B 25392, I/A 69 (27/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-47-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42320 , F 197, S 8, H B 25392, I/A 69 (27/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-47-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42320 , F 197, S 8, H B 25392, I/A 69 (27/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-47-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42320 , F 197, S 8, H B 25392, I/A 68 (16/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-57-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42320 , F 197, S 8, H B 25392, I/A 67 (15/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-56-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42320 , F 196, S 8, H B 25392, I/A 66 (15/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-56-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42320 , F 191, S 8, H B 25392, I/A 59 N (18/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-43-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42320 , F 196, S 8, H B 25392, I/A 65 (18/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-39-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42320 , F 196, S 8, H B 25392, I/A 64 (06/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-30-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42320 , F 195, S 8, H B 25392, I/A 63 (06/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-73-08