REBOLLO TORRES MARIA
Informe ejecutivo de REBOLLO TORRES MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 23
Empresas inactivas: 8
CARGOS DE REBOLLO TORRES MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES COLON SA | Liquidador | 30/07/2015 | 29/11/2023 |
PROMOCIONES INMOBILIARIAS ESPECASA SA | Liquidador | 06/04/2022 | 06/04/2022 |
PROMOCIONES INMOBILIARIAS ESPECASA SA | Secretario | 13/11/2015 | 06/04/2022 |
PROMOCIONES INMOBILIARIAS ESPECASA SA | Consejero | 13/11/2015 | 06/04/2022 |
INSPECCIONES TECNICAS ASOCIADAS DEL SUR SA | Secretario | 04/04/2014 | 03/01/2018 |
INSPECCIONES TECNICAS ASOCIADAS DEL SUR SA | Consejero | 04/04/2014 | 03/01/2018 |
INSPECCIONES TECNICAS ASOCIADAS DEL SUR SA | Liquidador | 03/01/2018 | 03/01/2018 |
PROMOCIONES INMOBILIARIAS ESPECASA SA | Consejero Delegado Solidario | 12/08/2010 | 13/11/2015 |
PROMOCIONES INMOBILIARIAS ESPECASA SA | Secretario | 12/08/2010 | 13/11/2015 |
PROMOCIONES INMOBILIARIAS ESPECASA SA | Consejero | 12/08/2010 | 13/11/2015 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE REBOLLO TORRES MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE REBOLLO TORRES MARIA
Liquidador
- Carrasco Rebollo Maria Beatriz
- Rebollo Torres Maria
- Santos Garcia Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13689 , F 47, S 8, H M 223122, I/A 7 (06/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-72-28
Consejero
- Alfredo Santos Garcia
- Carrasco Rebollo Maria Beatriz
- Cuartero Martinez Maria Josefa
- Rebollo Torres Maria
Liquidador
- Carrasco Rebollo Maria Beatriz
- Rebollo Torres Maria
- Santos Garcia Alfredo
Presidente
Secretario
- Rebollo Torres Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13689 , F 47, S 8, H M 223122, I/A 7 (06/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-72-28
Consejero
- Alfredo Santos Garcia
- Carrasco Rebollo Maria Beatriz
- Cuartero Martinez Maria Josefa
- Rebollo Torres Maria
Presidente
Secretario
- Rebollo Torres Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13689 , F 46, S 8, H M 223122, I/A 6 (04/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-48-28
Liquidador
- Rebollo Torres Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 877 , F 109, S 8, H CA 7733, I/A 24 (03/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-9-11
Consejero Delegado
Consejero
Liquidador
- Rebollo Torres Maria
Presidente
Secretario
- Rebollo Torres Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 877 , F 109, S 8, H CA 7733, I/A 24 (03/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-9-11
Consejero
- Alfredo Santos Garcia
- Carrasco Rebollo Maria Beatriz
- Cuartero Martinez Maria Josefa
- Rebollo Torres Maria
Presidente
Secretario
- Rebollo Torres Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13689 , F 46, S 8, H M 223122, I/A 5 (13/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-222-28
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero Delegado Solidario
- Rebollo Torres Maria
Consejero
- Carrasco Rebollo Maria Beatriz
- Cuartero Martinez Maria Josefa
- Rebollo Torres Maria
- Santos Garcia Alfredo
Presidente
Secretario
- Rebollo Torres Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13689 , F 46, S 8, H M 223122, I/A 5 (13/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-222-28
Liquidador
- Rebollo Torres Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3743 , F 112, S 8, H M 62399, I/A 11 (30/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-148-28
Administrador Unico
- Rebollo Torres Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3743 , F 112, S 8, H M 62399, I/A 11 (30/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-148-28
Empresa: CARSANCAL SL
Liquidador
- Rebollo Torres Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18887 , F 158, S 8, H M 329650, I/A 3 (22/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-249-28
VER MAS ACTOS
Información de REBOLLO TORRES MARIA
Mostramos los datos de REBOLLO TORRES MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de REBOLLO TORRES MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos