INSPECCIONES TECNICAS ASOCIADAS DEL SUR SA - EXTINGUIDA
Provincia Cádiz
Razón Social INSPECCIONES TECNICAS ASOCIADAS DEL SUR SA
CIF A14115315
Página Web www.arrakis.es/~itasapr
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE INSPECCIONES TECNICAS ASOCIADAS DEL SUR SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INSPECCIONES TECNICAS ASOCIADAS DEL SUR SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Calle De Benito Javier | Consejero | 04/04/2014 | 03/01/2018 |
Carrasco Rebollo Maria Beatriz | Presidente | 04/04/2014 | 03/01/2018 |
Carrasco Rebollo Maria Beatriz | Consejero Delegado | 04/04/2014 | 03/01/2018 |
Carrasco Rebollo Maria Beatriz | Consejero | 04/04/2014 | 03/01/2018 |
Carrasco Rebollo Maria Beatriz | Secretario | 06/04/2010 | 03/01/2018 |
Rebollo Torres Maria | Secretario | 04/04/2014 | 03/01/2018 |
Rebollo Torres Maria | Consejero | 04/04/2014 | 03/01/2018 |
Rebollo Torres Maria | Liquidador | 03/01/2018 | 03/01/2018 |
Sanchez De La Peña Jose Maria | Consejero | 04/04/2014 | 03/01/2018 |
Sanchez De La Peña Juan Ramon | Consejero | 04/04/2014 | 03/01/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INSPECCIONES TECNICAS ASOCIADAS DEL SUR SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 877 , F 109, S 8, H CA 7733, I/A 24 (03/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-9-11
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 877 , F 109, S 8, H CA 7733, I/A 24 (03/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-9-11
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 877 , F 109, S 8, H CA 7733, I/A 24 (03/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-9-11
Consejero Delegado
Consejero
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 877 , F 109, S 8, H CA 7733, I/A 24 (03/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-9-11
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 877 , F 109, S 8, H CA 7733, I/A 23 (04/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-72-11
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 877 , F 108, S 8, H CA 7733, I/A 22 (07/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-52-11
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/04/2010)
CVE: BORME-B-2010-89-11
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 877 , F 108, S 8, H CA 7733, I/A 21 (06/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-71-11
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 877 , F 108, S 8, H CA 7733, I/A 21 (06/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-71-11
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 877 , F 108, S 8, H CA 7733, I/A 20 (06/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-71-11