PROMOCIONES INMOBILIARIAS ESPECASA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Cea Bermudez, 66
Código Postal 28003
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social PROMOCIONES INMOBILIARIAS ESPECASA SA
CIF A82156738
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE PROMOCIONES INMOBILIARIAS ESPECASA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROMOCIONES INMOBILIARIAS ESPECASA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alfredo Santos Garcia | Presidente | 13/11/2015 | 06/04/2022 |
Alfredo Santos Garcia | Consejero | 13/11/2015 | 06/04/2022 |
Carrasco Rebollo Maria Beatriz | Liquidador | 06/04/2022 | 06/04/2022 |
Carrasco Rebollo Maria Beatriz | Consejero | 13/11/2015 | 06/04/2022 |
Cuartero Martinez Maria Josefa | Consejero | 13/11/2015 | 06/04/2022 |
Rebollo Torres Maria | Liquidador | 06/04/2022 | 06/04/2022 |
Rebollo Torres Maria | Secretario | 13/11/2015 | 06/04/2022 |
Rebollo Torres Maria | Consejero | 13/11/2015 | 06/04/2022 |
Santos Garcia Alfredo | Liquidador | 06/04/2022 | 06/04/2022 |
Carrasco Rebollo Maria Beatriz | Consejero | 12/08/2010 | 13/11/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PROMOCIONES INMOBILIARIAS ESPECASA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13689 , F 47, S 8, H M 223122, I/A 7 (06/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-72-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13689 , F 47, S 8, H M 223122, I/A 7 (06/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-72-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13689 , F 47, S 8, H M 223122, I/A 7 (06/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-72-28
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13689 , F 47, S 8, H M 223122, I/A 7 (06/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-72-28
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13689 , F 46, S 8, H M 223122, I/A 6 (04/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-48-28
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13689 , F 46, S 8, H M 223122, I/A 5 (13/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-222-28
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13689 , F 46, S 8, H M 223122, I/A 5 (13/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-222-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2011)
CVE: BORME-B-2011-38-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-172-28
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13689 , F 46, S 8, H M 223122, I/A 4 (12/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-161-28