CARSANCAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Marques de la Ensenada, 14
Código Postal 28004
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social CARSANCAL SL
CIF B83663732
Actividad Otros servicios personales n.c.o.p.
Fecha de Constitución 21/05/2003
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE CARSANCAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CARSANCAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Calle De Benito Javier | Consejero | 21/07/2010 | 22/12/2014 |
Rebollo Torres Maria | Presidente | 21/07/2010 | 22/12/2014 |
Rebollo Torres Maria | Consejero | 21/07/2010 | 22/12/2014 |
Rebollo Torres Maria | Liquidador | 22/12/2014 | 22/12/2014 |
Sanchez De La Peña Jose Maria | Consejero | 21/07/2010 | 22/12/2014 |
Sanchez De La Peña Jose Maria | Consejero Delegado | 21/07/2010 | 22/12/2014 |
Sanchez De La Peña Juan Ramon | Secretario | 21/07/2010 | 22/12/2014 |
Sanchez De La Peña Juan Ramon | Consejero | 21/07/2010 | 22/12/2014 |
Carrasco Ramos Francisco | Consejero Delegado Solidario | 21/07/2010 | |
Carrasco Ramos Francisco | Presidente | 21/07/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CARSANCAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18887 , F 158, S 8, H M 329650, I/A 3 (22/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-249-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18887 , F 158, S 8, H M 329650, I/A 3 (22/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-249-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18887 , F 158, S 8, H M 329650, I/A 3 (22/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-249-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18887 , F 158, S 8, H M 329650, I/A 3 (22/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-249-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-178-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18887 , F 158, S 8, H M 329650, I/A 2 (21/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-145-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18887 , F 158, S 8, H M 329650, I/A 2 (21/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-145-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2009-234-28
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2009)
CVE: BORME-B-2009-38-28
- 2006
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2009)
CVE: BORME-B-2009-38-28