RAZQUIN CHASCO NICOLAS
Informe ejecutivo de RAZQUIN CHASCO NICOLAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 13
Empresas inactivas: 9
CARGOS DE RAZQUIN CHASCO NICOLAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TEMPOLIOS SL | Vicesecretario No Consejero | 31/05/2012 | 24/01/2017 |
ESPACIO MASCERCA SL | Apoderado | 20/08/2009 | 12/05/2015 |
CLAVE VIAJES SA | Apoderado | 10/09/2009 | 13/02/2015 |
VIALESTE SL | Apoderado | 28/10/2009 | 29/01/2014 |
VIALOGOS CONSULTORIA CORPORATIVA SL | Apoderado | 19/08/2009 | 29/01/2014 |
HISCAN PATRIMONIO II SL | Apoderado | 07/12/2010 | 29/01/2014 |
CCAN 2005 INVERSIONES SOCIETARIAS SA | Vicesecretario No Consejero | 04/03/2011 | 29/01/2014 |
CCAN 2005 INVERSIONES SOCIETARIAS SA | Apoderado | 09/11/2009 | 29/01/2014 |
CCAN 2005 INVERSIONES SOCIETARIAS SA | Apoderado Solidario | 24/01/2011 | 29/01/2014 |
GRUPO CORPORATIVO EMPRESARIAL DE LA CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA SA | Apoderado | 15/06/2010 | 29/01/2014 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE RAZQUIN CHASCO NICOLAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RAZQUIN CHASCO NICOLAS
Empresa: TEMPOLIOS SL
Presidente
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
- Razquin Chasco Nicolas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1102 , F 194, S 8, H NA 22119, I/A 10 (24/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-23-31
Empresa: ESPACIO MASCERCA SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1110 , F 70, S 8, H NA 22263, I/A 13 (12/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-94-31
Empresa: CLAVE VIAJES SA
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 574 , F 200, S 8, H NA 12023, I/A 22 (13/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-39-31
Empresa: VIALESTE SL
Apoderado
- Razquin Chasco Nicolas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1272 , F 164, S 8, H NA 25345, I/A 10 (29/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-25-31
Empresa: VIALOGOS CONSULTORIA CORPORATIVA SL
Apoderado
- Concha Hoyos Jose Antonio
- Plaza Ventura Juan
- Razquin Chasco Nicolas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1129 , F 76, S 8, H NA 22635, I/A 21 (29/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-25-31
Empresa: CCAN 2005 INVERSIONES SOCIETARIAS SA
Apoderado Solidario
- Lopez Milagro Eduardo
- Razquin Chasco Nicolas
- Zarraluqui Arvizu Pedro
Apoderado
- Esparza Larramendi Cesar
- Esparza Larramendi Cesar
- Garcia-mayoral De Castro Francisco Javier
- Goñi Foncillas Miguel
- Lopez Milagro Eduardo
- Martinez Escudero Javier
- Oderiz San Martin Juan
- Pascual Sanz Alberto
- Pascual Sanz Jesus Alberto
- Razquin Chasco Nicolas
- Urquizu Barasoain Laura
- Zarraluqui Arvizu Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1265 , F 42, S 8, H NA 24798, I/A 28 (29/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-25-31
Empresa: HISCAN PATRIMONIO II SL
Apoderado
- Armenter Vidal Marcelino
- Barallat Martinez De Osaba Manuel
- Esparza Larramendi Cesar
- Goñi Beltran De Garizurieta Enrique
- Lopez Agudo Carlos
- Martinez Escudero Javier
- Oderiz San Martin Juan
- Razquin Chasco Nicolas
- Redondo Andreu Ignacio
- Trenchs Sainz De La Maza Carlos
- Vives Montobbio Beltran
- Zarraluqui Arvizu Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1360 , F 180, S 8, H NA 26949, I/A 19 (29/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-25-31
Apoderado
- Aldaz Garriz Julian
- Esparza Larramendi Cesar
- Goñi Beltran De Garizurieta Enrique
- Goñi Foncillas Miguel
- Lopez Milagro Eduardo
- Martinez Escudero Javier
- Oderiz San Martin Juan
- Oderiz San Martin Juan
- Pascual Sanz Alberto
- Pascual Sanz Jesus Alberto
- Razquin Chasco Nicolas
- Trenchs Sainz De La Maza Carlos
- Vives Montobbio Beltran
- Zarraluqui Arvizu Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1147 , F 58, S 8, H NA 15540, I/A 86 (29/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-25-31
Empresa: EURECAN ALTO RENDIMIENTO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1237 , F 107, S 8, H NA 24707, I/A 12 (13/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-116-31
Empresa: TEMPOLIOS SL
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
- Razquin Chasco Nicolas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1102 , F 191, S 8, H NA 22119, I/A 3 (31/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-112-31
VER MAS ACTOS
Información de RAZQUIN CHASCO NICOLAS
Mostramos los datos de RAZQUIN CHASCO NICOLAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RAZQUIN CHASCO NICOLAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos