CCAN 2005 INVERSIONES SOCIETARIAS SA - EXTINGUIDA
Provincia Navarra
Razón Social CCAN 2005 INVERSIONES SOCIETARIAS SA
CIF A31898174
Capital Social 3.62E7 Euros
Nombres Anteriores
- CCAN 2005 INVERSIONES SOCIETARIAS SOCIEDAD DE CAPITAL RIESGO SA DE REGIMEN SIMPLIFICADO
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE CCAN 2005 INVERSIONES SOCIETARIAS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CCAN 2005 INVERSIONES SOCIETARIAS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 13/11/2013 | 29/01/2014 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 24/01/2011 | 29/01/2014 |
Esparza Larramendi Cesar | Apoderado | 26/06/2009 | 29/01/2014 |
Esparza Larramendi Cesar | Apoderado | 30/11/2011 | 29/01/2014 |
Esparza Larramendi Cesar | Apoderado | 29/01/2014 | |
Garcia-mayoral De Castro Francisco Javier | Apoderado | 03/04/2009 | 29/01/2014 |
Goñi Foncillas Miguel | Apoderado | 04/03/2011 | 29/01/2014 |
HISCAN PATRIMONIO SA | Administrador Unico | 06/08/2013 | 29/01/2014 |
Lopez Milagro Eduardo | Apoderado | 30/11/2011 | 29/01/2014 |
Lopez Milagro Eduardo | Apoderado Solidario | 24/01/2011 | 29/01/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CCAN 2005 INVERSIONES SOCIETARIAS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1265 , F 42, S 8, H NA 24798, I/A 28 (29/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-25-31
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1265 , F 42, S 8, H NA 24798, I/A 28 (29/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-25-31
Apoderado Solidario
Apoderado
- Esparza Larramendi Cesar
- Esparza Larramendi Cesar
- Garcia-mayoral De Castro Francisco Javier
- Goñi Foncillas Miguel
- Lopez Milagro Eduardo
- Martinez Escudero Javier
- Oderiz San Martin Juan
- Pascual Sanz Alberto
- Pascual Sanz Jesus Alberto
- Razquin Chasco Nicolas
- Urquizu Barasoain Laura
- Zarraluqui Arvizu Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1265 , F 42, S 8, H NA 24798, I/A 28 (29/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-25-31
Administrador Unico
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1265 , F 42, S 8, H NA 24798, I/A 28 (29/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-25-31
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1265 , F 42, S 8, H NA 24798, I/A 27 (13/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-225-31
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1265 , F 42, S 8, H NA 24798, I/A 27 (13/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-225-31
- CCAN 2005 INVERSIONES SOCIETARIAS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1242 , F 193, S 8, H NA 24798, I/A 26 (06/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-154-31
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
- Otras modificaciones estatutarias: Derogación de los anteriores Estatutos y sustitución por otros nuevos.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1242 , F 193, S 8, H NA 24798, I/A 26 (06/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-154-31
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1242 , F 193, S 8, H NA 24798, I/A 26 (06/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-154-31
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1242 , F 193, S 8, H NA 24798, I/A 26 (06/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-154-31