VIALESTE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Estella / Lizarra Kalea, 10
Código Postal 31002
Municipio Pamplona/Iruña
Provincia Navarra
Razón Social VIALESTE SL
CIF B31901853
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 26/10/2006
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE VIALESTE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VIALESTE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESTUGEST SA | Administrador Unico | 28/02/2013 | 29/01/2014 |
Razquin Chasco Nicolas | Apoderado | 28/10/2009 | 29/01/2014 |
Esparza Larramendi Cesar | Presidente | 18/01/2010 | 28/02/2013 |
Esparza Larramendi Cesar | Consejero | 18/01/2010 | 28/02/2013 |
Gutierrez Bayo Virginia | Consejero | 18/01/2010 | 28/02/2013 |
Larriu Chueca Jose Luis | Consejero | 28/02/2013 | |
Villegas Diaz Juan Ignacio | Consejero Delegado | 28/02/2013 | |
Villegas Diaz Juan Ignacio | Consejero | 28/02/2013 | |
Zarraluqui Arvizu Pedro | Secretario No Consejero | 28/10/2009 | 28/02/2013 |
Galera Garcia Montes Jorge | Consejero | 18/01/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE VIALESTE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1272 , F 164, S 8, H NA 25345, I/A 10 (29/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-25-31
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1272 , F 164, S 8, H NA 25345, I/A 10 (29/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-25-31
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1272 , F 164, S 8, H NA 25345, I/A 10 (29/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-25-31
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1272 , F 164, S 8, H NA 25345, I/A 10 (29/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-25-31
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1272 , F 163, S 8, H NA 25345, I/A 9 (28/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-46-31
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1272 , F 163, S 8, H NA 25345, I/A 9 (28/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-46-31
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1272 , F 163, S 8, H NA 25345, I/A 9 (28/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-46-31
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-220-31
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-220-31
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1272 , F 163, S 8, H NA025345, I/A00008 (18/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-17-31