SALVA ALONSO MARGARITA
Informe ejecutivo de SALVA ALONSO MARGARITA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 25
Empresas activas: 24
Cargos inactivos: 27
Empresas inactivas: 24
CARGOS DE SALVA ALONSO MARGARITA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
W2M CORPORATE SL | Apoderado Mancomunado | 12/08/2024 | |
WORLD 2 MEET SL | Apoderado Mancomunado | 12/08/2024 | |
WORLD 2 MEET TRAVEL SL | Apoderado Mancomunado | 12/08/2024 | |
WORLD 2 FLY SL | Apoderado Mancomunado | 12/08/2024 | |
CIRCUITOS TURISTICOS SL | Apoderado Mancomunado | 12/08/2024 | |
FLOWO TRAVEL SL | Apoderado Mancomunado | 08/08/2024 | |
WORLD 2 MEET GLOBAL SERVICES SL | Apoderado Mancomunado | 08/08/2024 | |
GANAS DE VIAJAR SL | Apoderado Mancomunado | 08/08/2024 | |
GESTORA DE DESTINOS SL | Apoderado Mancomunado | 07/08/2024 | |
GLOBAL BUSINESS TRAVEL SPAIN SL | Apoderado Mancomunado | 28/11/2019 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE SALVA ALONSO MARGARITA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SALVA ALONSO MARGARITA
Empresa: WORLD 2 FLY SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PM 88709, I/A 19 (12/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-160-07
Empresa: WORLD 2 MEET SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PM 78922, I/A 51 (12/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-160-07
Empresa: W2M CORPORATE SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PM 89087, I/A 15 (12/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-160-07
Empresa: WORLD 2 MEET TRAVEL SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PM 89348, I/A 11 (12/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-160-07
Empresa: CIRCUITOS TURISTICOS SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PM 94908, I/A 7 (12/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-160-07
Empresa: GANAS DE VIAJAR SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PM 91190, I/A 8 (08/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-156-07
Empresa: FLOWO TRAVEL SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PM 89349, I/A 10 (08/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-156-07
Empresa: WORLD 2 MEET GLOBAL SERVICES SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PM 89160, I/A 11 (08/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-156-07
Empresa: GESTORA DE DESTINOS SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PM 54325, I/A 36 (07/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-156-07
Empresa: ORBEST SA
Apoderado Mancomunado
- Salva Alonso Margarita
- Salva Alonso Margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2859 , F 101, S 8, H PM 72055, I/A 14 (31/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-174-07
VER MAS ACTOS
Información de SALVA ALONSO MARGARITA
Mostramos los datos de SALVA ALONSO MARGARITA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SALVA ALONSO MARGARITA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos