RAÑAL SUAREZ JOSE MARCOS
Informe ejecutivo de RAÑAL SUAREZ JOSE MARCOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RAÑAL SUAREZ JOSE MARCOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KAZETA NARON SL | Secretario | 04/01/2010 | 12/02/2019 |
KAZETA NARON SL | Consejero | 04/01/2010 | 12/02/2019 |
ELECTRO KZ SL | Secretario | 04/01/2010 | 25/11/2013 |
ELECTRO KZ SL | Consejero | 04/01/2010 | 25/11/2013 |
KAZETA NARON SL | Administrador Solidario | 04/01/2010 | |
ELECTRO KZ SL | Administrador Solidario | 04/01/2010 |
VINCULACIONES DE RAÑAL SUAREZ JOSE MARCOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RAÑAL SUAREZ JOSE MARCOS
Empresa: KAZETA NARON SL
Consejero Delegado
Consejero
- Dopico Lopez Miguel Angel
- Martinez Suarez Jose
- Rañal Suarez Jose Marcos
Presidente
Secretario
- Rañal Suarez Jose Marcos
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2399 , F 15, S 8, H C 25549, I/A 8 (12/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-34-15
Empresa: ELECTRO KZ SL
Consejero Delegado
Consejero
- Dopico Lopez Miguel Angel
- Martinez Suarez Jose
- Rañal Suarez Jose Marcos
Presidente
Secretario
- Rañal Suarez Jose Marcos
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2172 , F 152, S 8, H C 20920, I/A 6 (25/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-230-15
Empresa: ELECTRO KZ SL
Consejero Delegado
Consejero
- Dopico Lopez Miguel Angel
- Martinez Suarez Jose
- Rañal Suarez Jose Marcos
Presidente
Secretario
- Rañal Suarez Jose Marcos
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2172 , F 151, S 8, H C 20920, I/A 4 (04/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-8-15
Empresa: ELECTRO KZ SL
Administrador Solidario
- Diaz Yañez Antonio
- Dopico Lopez Miguel Angel
- Martinez Suarez Jose
- Rañal Suarez Jose Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2172 , F 151, S 8, H C 20920, I/A 4 (04/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-8-15
Empresa: KAZETA NARON SL
Consejero Delegado
Consejero
- Dopico Lopez Miguel Angel
- Martinez Suarez Jose
- Rañal Suarez Jose Marcos
Presidente
Secretario
- Rañal Suarez Jose Marcos
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2399 , F 14, S 8, H C 25549, I/A 6 (04/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-8-15
Empresa: KAZETA NARON SL
Administrador Solidario
- Diaz Yañez Antonio
- Dopico Lopez Miguel Angel
- Martinez Suarez Jose
- Rañal Suarez Jose Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2399 , F 14, S 8, H C 25549, I/A 6 (04/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-8-15
Información de RAÑAL SUAREZ JOSE MARCOS
Mostramos los datos de RAÑAL SUAREZ JOSE MARCOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RAÑAL SUAREZ JOSE MARCOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos