DIAZ YAÑEZ ANTONIO
Informe ejecutivo de DIAZ YAÑEZ ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DIAZ YAÑEZ ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
C&A SISTEMAS Y PROYECTOS 2010 SL | Administrador Solidario | 03/05/2010 | |
SYASA DISTRIBUCION SL | Administrador Solidario | 10/02/2010 |
VINCULACIONES DE DIAZ YAÑEZ ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DIAZ YAÑEZ ANTONIO
Empresa: C&A SISTEMAS Y PROYECTOS 2010 SL
Administrador Solidario
- Diaz Yañez Antonio
- Diaz Yañez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3385 , F 108, S 8, H C 46298, I/A 1 (03/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-89-15
Empresa: SYASA DISTRIBUCION SL
Administrador Solidario
- Diaz Yañez Antonio
- Diaz Yañez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3359 , F 13, S 8, H C 45587, I/A 3 (10/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-34-15
Empresa: SYASA DISTRIBUCION SL
Administrador Unico
- Diaz Yañez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3359 , F 13, S 8, H C 45587, I/A 3 (10/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-34-15
Empresa: ELECTRO KZ SL
Administrador Solidario
- Diaz Yañez Antonio
- Dopico Lopez Miguel Angel
- Martinez Suarez Jose
- Rañal Suarez Jose Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2172 , F 151, S 8, H C 20920, I/A 4 (04/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-8-15
Empresa: KAZETA NARON SL
Administrador Solidario
- Diaz Yañez Antonio
- Dopico Lopez Miguel Angel
- Martinez Suarez Jose
- Rañal Suarez Jose Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2399 , F 14, S 8, H C 25549, I/A 6 (04/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-8-15
Empresa: SYASA DISTRIBUCION SL
Administrador Unico
- Diaz Yañez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3359 , F 12, S 8, H C 45587, I/A 1 (23/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-122-15
Empresa: SYASA DISTRIBUCION SL
Socio Único
- Diaz Yañez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3359 , F 12, S 8, H C 45587, I/A 1 (23/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-122-15
Información de DIAZ YAÑEZ ANTONIO
Mostramos los datos de DIAZ YAÑEZ ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DIAZ YAÑEZ ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos