MARTINEZ SUAREZ JOSE
Informe ejecutivo de MARTINEZ SUAREZ JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MARTINEZ SUAREZ JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KAZETA NARON SL | Presidente | 04/01/2010 | 12/02/2019 |
KAZETA NARON SL | Consejero Delegado | 04/01/2010 | 12/02/2019 |
KAZETA NARON SL | Consejero | 04/01/2010 | 12/02/2019 |
ELECTRO KZ SL | Presidente | 04/01/2010 | 25/11/2013 |
ELECTRO KZ SL | Consejero Delegado | 04/01/2010 | 25/11/2013 |
ELECTRO KZ SL | Consejero | 04/01/2010 | 25/11/2013 |
KAZETA NARON SL | Administrador Solidario | 04/01/2010 | |
ELECTRO KZ SL | Administrador Solidario | 04/01/2010 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ SUAREZ JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ SUAREZ JOSE
Empresa: KAZETA NARON SL
Consejero Delegado
- Martinez Suarez Jose
Consejero
- Dopico Lopez Miguel Angel
- Martinez Suarez Jose
- Rañal Suarez Jose Marcos
Presidente
- Martinez Suarez Jose
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2399 , F 15, S 8, H C 25549, I/A 8 (12/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-34-15
Empresa: ELECTRO KZ SL
Consejero Delegado
- Martinez Suarez Jose
Consejero
- Dopico Lopez Miguel Angel
- Martinez Suarez Jose
- Rañal Suarez Jose Marcos
Presidente
- Martinez Suarez Jose
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2172 , F 152, S 8, H C 20920, I/A 6 (25/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-230-15
Empresa: ELECTRO KZ SL
Consejero Delegado
- Martinez Suarez Jose
Consejero
- Dopico Lopez Miguel Angel
- Martinez Suarez Jose
- Rañal Suarez Jose Marcos
Presidente
- Martinez Suarez Jose
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2172 , F 151, S 8, H C 20920, I/A 4 (04/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-8-15
Empresa: ELECTRO KZ SL
Administrador Solidario
- Diaz Yañez Antonio
- Dopico Lopez Miguel Angel
- Martinez Suarez Jose
- Rañal Suarez Jose Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2172 , F 151, S 8, H C 20920, I/A 4 (04/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-8-15
Empresa: KAZETA NARON SL
Consejero Delegado
- Martinez Suarez Jose
Consejero
- Dopico Lopez Miguel Angel
- Martinez Suarez Jose
- Rañal Suarez Jose Marcos
Presidente
- Martinez Suarez Jose
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2399 , F 14, S 8, H C 25549, I/A 6 (04/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-8-15
Empresa: KAZETA NARON SL
Administrador Solidario
- Diaz Yañez Antonio
- Dopico Lopez Miguel Angel
- Martinez Suarez Jose
- Rañal Suarez Jose Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2399 , F 14, S 8, H C 25549, I/A 6 (04/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-8-15
Información de MARTINEZ SUAREZ JOSE
Mostramos los datos de MARTINEZ SUAREZ JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ SUAREZ JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos