DOPICO LOPEZ MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de DOPICO LOPEZ MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DOPICO LOPEZ MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOLUCIONES RIO SL | Administrador Unico | 30/09/2024 |
VINCULACIONES DE DOPICO LOPEZ MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DOPICO LOPEZ MIGUEL ANGEL
Empresa: SOLUCIONES RIO SL
Administrador Unico
- Dopico Lopez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H C 49912, I/A 4 (30/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-193-15
Empresa: KAZETA NARON SL
Consejero Delegado
Consejero
- Dopico Lopez Miguel Angel
- Martinez Suarez Jose
- Rañal Suarez Jose Marcos
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Dopico Lopez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2399 , F 15, S 8, H C 25549, I/A 8 (12/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-34-15
Empresa: ELECTRO KZ SL
Consejero Delegado
Consejero
- Dopico Lopez Miguel Angel
- Martinez Suarez Jose
- Rañal Suarez Jose Marcos
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Dopico Lopez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2172 , F 152, S 8, H C 20920, I/A 6 (25/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-230-15
Empresa: ELECTRO KZ SL
Consejero Delegado
Consejero
- Dopico Lopez Miguel Angel
- Martinez Suarez Jose
- Rañal Suarez Jose Marcos
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Dopico Lopez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2172 , F 151, S 8, H C 20920, I/A 4 (04/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-8-15
Empresa: ELECTRO KZ SL
Administrador Solidario
- Diaz Yañez Antonio
- Dopico Lopez Miguel Angel
- Martinez Suarez Jose
- Rañal Suarez Jose Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2172 , F 151, S 8, H C 20920, I/A 4 (04/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-8-15
Empresa: KAZETA NARON SL
Consejero Delegado
Consejero
- Dopico Lopez Miguel Angel
- Martinez Suarez Jose
- Rañal Suarez Jose Marcos
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Dopico Lopez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2399 , F 14, S 8, H C 25549, I/A 6 (04/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-8-15
Empresa: KAZETA NARON SL
Administrador Solidario
- Diaz Yañez Antonio
- Dopico Lopez Miguel Angel
- Martinez Suarez Jose
- Rañal Suarez Jose Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2399 , F 14, S 8, H C 25549, I/A 6 (04/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-8-15
Información de DOPICO LOPEZ MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de DOPICO LOPEZ MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DOPICO LOPEZ MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos