RAJ KUMAR DADRA
Informe ejecutivo de RAJ KUMAR DADRA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE RAJ KUMAR DADRA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EXPANSION DE VENTAS SL | Consejero | 21/12/2012 | 20/04/2021 |
G2 WORLDWIDE SPAIN SL | Consejero | 21/12/2012 | 20/04/2021 |
MADRID REDES DE CAMPO SA | Consejero | 04/02/2013 | 20/04/2021 |
VINCULACIONES DE RAJ KUMAR DADRA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RAJ KUMAR DADRA
Empresa: MADRID REDES DE CAMPO SA
Consejero Delegado
Consejero
- Cabrera Yagues Francisco Carlos
- Cantera Urcia Juan Manuel
- Pietro Leone
- Raj Kumar Dadra
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41472 , F 144, S 8, H B 18487, I/A 31 (04/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-33-08
Empresa: G2 WORLDWIDE SPAIN SL
Consejero Delegado
Consejero
- Cabrera Yagues Francisco Carlos
- Cantera Urcia Juan Manuel
- Pietro Leone
- Raj Kumar Dadra
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41943 , F 112, S 8, H B 198894, I/A 29 (21/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-6-08
Empresa: EXPANSION DE VENTAS SL
Consejero Delegado
Consejero
- Cabrera Yagues Francisco Carlos
- Cantera Urcia Juan Manuel
- Pietro Leone
- Raj Kumar Dadra
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38861 , F 217, S 8, H B 139277, I/A 24 (21/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-5-08
Información de RAJ KUMAR DADRA
Mostramos los datos de RAJ KUMAR DADRA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RAJ KUMAR DADRA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos