MADRID REDES DE CAMPO SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Rios Rosas, 26
Código Postal 28003
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social MADRID REDES DE CAMPO SA
CIF A59835132
Actividad Agencias de publicidad
Página Web www.redesdecampo.com
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente GEOMETRY GLOBAL SPAIN SA
Propietario GREY IBERIA SL
VINCULACIONES DE MADRID REDES DE CAMPO SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MADRID REDES DE CAMPO SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Adams Claus | Consejero | 19/11/2020 | 20/04/2021 |
Amat Sala Javier | Apoderado | 29/07/2010 | 20/04/2021 |
Colmenarejo Alonso Luis Miguel | Apoderado Mancomunado Solidario | 12/08/2016 | 20/04/2021 |
Echalecu Marin Carlos | Apoderado | 13/03/2013 | 20/04/2021 |
GEOMETRY GLOBAL SPAIN SA | Consejero | 29/05/2018 | 20/04/2021 |
GEOMETRY GLOBAL SPAIN SA | Presidente | 19/11/2020 | 20/04/2021 |
GREY IBERIA SL | Socio Unico | 23/11/2020 | 20/04/2021 |
Hernandez Garcia Gallardo Belen | Apoderado | 13/03/2013 | 20/04/2021 |
Martinez Iglesias Francisco | Secretario No Consejero | 12/08/2016 | 20/04/2021 |
Moreno Inocencio Manuel | Apoderado | 15/10/2009 | 20/04/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MADRID REDES DE CAMPO SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30563 , F 188, S 8, H M 550072, I/A 11 (20/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-78-28
- CERTIFICACION EXPEDIDA POR EL REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA EL 8 DE MARZO DE 2021 REFERENTE A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 233.2 R.R.M
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30563 , F 188, S 8, H M 550072, I/A 11 (20/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-78-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30563 , F 188, S 8, H M 550072, I/A 10 (23/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-230-28
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30563 , F 187, S 8, H M 550072, I/A 9 (19/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-228-28
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30563 , F 187, S 8, H M 550072, I/A 9 (19/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-228-28
- C/ RIOS ROSAS 26 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30563 , F 187, S 8, H M 550072, I/A 8 (26/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-232-28
- C/ MARIA DE MOLINA 39 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30563 , F 186, S 8, H M 550072, I/A 7 (29/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-106-28
Consejero
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30563 , F 186, S 8, H M 550072, I/A 7 (29/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-106-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30563 , F 186, S 8, H M 550072, I/A 7 (29/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-106-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30563 , F 186, S 8, H M 550072, I/A 7 (29/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-106-28