EXPANSION DE VENTAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Rios Rosas, 26
Código Postal 28003
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social EXPANSION DE VENTAS SL
CIF B60950094
Actividad Agencias de publicidad
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente GEOMETRY GLOBAL SPAIN SA
Propietario GREY IBERIA SL
VINCULACIONES DE EXPANSION DE VENTAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EXPANSION DE VENTAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Adams Claus | Consejero | 25/11/2020 | 20/04/2021 |
Colmenarejo Alonso Luis Miguel | Apoderado Mancomunado Solidario | 12/08/2016 | 20/04/2021 |
Echalecu Marin Carlos | Apoderado Mancomunado Solidario | 11/03/2013 | 20/04/2021 |
GEOMETRY GLOBAL SPAIN SA | Presidente | 25/11/2020 | 20/04/2021 |
GEOMETRY GLOBAL SPAIN SA | Consejero | 29/05/2018 | 20/04/2021 |
GREY IBERIA SL | Socio Unico | 26/11/2020 | 20/04/2021 |
Martinez Iglesias Francisco | Secretario No Consejero | 12/08/2016 | 20/04/2021 |
Moreno Inocencio Manuel | Apoderado | 13/10/2009 | 20/04/2021 |
Olabarri Gortazar Pablo | Vicesecretario No Consejero | 12/08/2016 | 20/04/2021 |
Pietro Leone | Consejero | 21/12/2012 | 20/04/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE EXPANSION DE VENTAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37614 , F 142, S 8, H M 555501, I/A 12 (20/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-78-28
- CERTIFICACION EXPEDIDA POR EL REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA EL 8 DE MARZO DE 2021 REFERENTE A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 233.2 R.R.M
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37614 , F 142, S 8, H M 555501, I/A 12 (20/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-78-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37614 , F 141, S 8, H M 555501, I/A 11 (26/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-233-28
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37614 , F 141, S 8, H M 555501, I/A 10 (25/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-232-28
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37614 , F 141, S 8, H M 555501, I/A 10 (25/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-232-28
- C/ RIO ROSAS 26 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37614 , F 141, S 8, H M 555501, I/A 9 (26/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-232-28
- C/ MARIA DE MOLINA 39 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30865 , F 44, S 8, H M 555501, I/A 8 (29/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-106-28
Consejero
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30865 , F 44, S 8, H M 555501, I/A 8 (29/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-106-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30865 , F 44, S 8, H M 555501, I/A 8 (29/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-106-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30865 , F 44, S 8, H M 555501, I/A 8 (29/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-106-28