PIETRO LEONE
Informe ejecutivo de PIETRO LEONE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE PIETRO LEONE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MADRID REDES DE CAMPO SA | Consejero | 04/02/2013 | 20/04/2021 |
EXPANSION DE VENTAS SL | Consejero | 21/12/2012 | 20/04/2021 |
G2 WORLDWIDE SPAIN SL | Consejero | 21/12/2012 | 20/04/2021 |
VINCULACIONES DE PIETRO LEONE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PIETRO LEONE
Empresa: MADRID REDES DE CAMPO SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41472 , F 144, S 8, H B 18487, I/A 31 (04/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-33-08
Empresa: G2 WORLDWIDE SPAIN SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41943 , F 112, S 8, H B 198894, I/A 29 (21/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-6-08
Empresa: EXPANSION DE VENTAS SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38861 , F 217, S 8, H B 139277, I/A 24 (21/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-5-08
Información de PIETRO LEONE
Mostramos los datos de PIETRO LEONE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PIETRO LEONE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos