PUIG DE LA BELLACASA AZNAR PAZ
Informe ejecutivo de PUIG DE LA BELLACASA AZNAR PAZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 13
Empresas inactivas: 12
CARGOS DE PUIG DE LA BELLACASA AZNAR PAZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EMPARK APARCAMIENTOS Y SERVICIOS SA | Secretario No Consejero | 29/06/2009 |
VINCULACIONES DE PUIG DE LA BELLACASA AZNAR PAZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PUIG DE LA BELLACASA AZNAR PAZ
Empresa: PROMOTORA IBERICA DE NEGOCIOS SA
Administrador Solidario
- Puig De La Bellacasa Aznar Paz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26619 , F 113, S 8, H M 55309, I/A 34 (11/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-10-28
Empresa: INVERSIONES TRENZA SA
Administrador Solidario
- Puig De La Bellacasa Aznar Paz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17515 , F 75, S 8, H M 74842, I/A 28 (11/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-241-28
Empresa: FRIN GOLD SA
Administrador Solidario
- Puig De La Bellacasa Aznar Paz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3250 , F 168, S 8, H M 55310, I/A 28 (11/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-241-28
Empresa: REMTECOLEX SA
Administrador Mancomunado
- De Felipe Fernandez Ignacio
- Puig De La Bellacasa Aznar Paz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21739 , F 221, S 8, H M 387180, I/A 13 (26/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-191-28
Empresa: FERROVIAL FISA SL
Secretario No Consejero
- Puig De La Bellacasa Aznar Paz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27320 , F 207, S 8, H M 413568, I/A 15 (15/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-224-28
Empresa: FINECOFER SL
Secretario No Consejero
- Puig De La Bellacasa Aznar Paz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30979 , F 196, S 8, H M 461892, I/A 22 (14/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-224-28
Empresa: FERROVIAL CORPORACION SL
Administrador Mancomunado
- De Felipe Fernandez Ignacio
- Herranz Lumbreras Jesus
- Puig De La Bellacasa Aznar Paz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29216 , F 16, S 8, H M 501026, I/A 18 (25/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-213-28
Empresa: FINECOFER SL
Secretario No Consejero
- Puig De La Bellacasa Aznar Paz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25631 , F 218, S 8, H M 461892, I/A 12 (18/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-122-28
Empresa: FERROVIAL FISA SL
Secretario No Consejero
- Puig De La Bellacasa Aznar Paz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27320 , F 206, S 8, H M 413568, I/A 13 (18/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-122-28
Empresa: SERRANOPARK SA
Apoderado
- Martinez-pardo Arsuaga Javier
- Martinez-pardo Arsuaga Javier
- Martinez-pardo Arsuaga Javier
- Martinez-pardo Arsuaga Javier
- Puig De La Bellacasa Aznar Paz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27048 , F 167, S 8, H M 468708, I/A 19 (24/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-231-28
VER MAS ACTOS
Información de PUIG DE LA BELLACASA AZNAR PAZ
Mostramos los datos de PUIG DE LA BELLACASA AZNAR PAZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PUIG DE LA BELLACASA AZNAR PAZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos