FINECOFER SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Principe de Vergara, 135
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social FINECOFER SL
CIF B85426344
Capital Social 2.7905416E7 Euros
Actividad Construcción de edificios residenciales
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Meiras Amusco Iñigo
Propietario FERROVIAL SA
VINCULACIONES DE FINECOFER SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FINECOFER SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BERGER AUDITORES Y CONSULTORES SL | Auditor | 08/03/2013 | 12/01/2015 |
Calviño Muñoz Miguel | Apoderado | 24/09/2012 | 12/01/2015 |
Choithramami Becerra Pablo | Apoderado Mancomunado Solidario | 09/02/2010 | 12/01/2015 |
Choithramani Becerra Pablo | Apoderado | 24/09/2012 | 12/01/2015 |
De La Joya Ruiz De Velasco Alejandro | Consejero | 09/02/2010 | 12/01/2015 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 08/01/2013 | 12/01/2015 |
FERROVIAL SA | Socio Unico | 04/07/2014 | 12/01/2015 |
Gil Villen Jorge | Consejero | 09/01/2013 | 12/01/2015 |
Gimenez Garcia-courtoy Maria | Apoderado | 21/08/2013 | 12/01/2015 |
Lafont Torio Juan | Apoderado | 24/09/2012 | 12/01/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE FINECOFER SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30979 , F 203, S 8, H M 461892, I/A 29 (12/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-12-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30979 , F 203, S 8, H M 461892, I/A 29 (12/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-12-28
- Sociedades beneficiarias de la escisión: FERROVIAL INTERNACIONAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30979 , F 199, S 8, H M 461892, I/A 28 (03/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-216-28
Capital Anterior: | 100.003.100,00 | Euros |
Disminución de capital | 72.097.684,00 | Euros |
Capital Actual: | 27.905.416,00 | Euros |
Porcentaje: | 72,10 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30979 , F 199, S 8, H M 461892, I/A 28 (03/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-216-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30979 , F 199, S 8, H M 461892, I/A 27 (29/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-191-28
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30979 , F 199, S 8, H M 461892, I/A 26 (13/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-158-28
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30979 , F 199, S 8, H M 461892, I/A 26 (13/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-158-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30979 , F 199, S 8, H M 461892, I/A 25 (04/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-132-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (27/06/2014)
CVE: BORME-B-2014-125-28
- Depositado el Proyecto de Escisión parcial de la entidades CINTRA INFRAESTRUCTURAS SA; FERROVIAL SERVICIOS SA; FINECOFER SL, siendo la sociedad beneficiaria, la sociedad de nueva creación FERROVIAL INTERNACIONAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25631 , F 120, S 8, H M 461892, I/A 1-M (27/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-125-28