BLANCO AROSTEGUI JOSE DANIEL
Informe ejecutivo de BLANCO AROSTEGUI JOSE DANIEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE BLANCO AROSTEGUI JOSE DANIEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RAMON Y CAJAL ABOGADOS SLP | Soc.Prof. | 12/09/2019 | 09/05/2023 |
FERROVIAL CORPORACION SA | Apoderado | 21/11/2013 | 01/10/2014 |
FERROVIAL SA | Apoderado | 19/11/2013 | 30/09/2014 |
FINECOFER SL | Apoderado | 19/11/2013 | 29/09/2014 |
VINCULACIONES DE BLANCO AROSTEGUI JOSE DANIEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BLANCO AROSTEGUI JOSE DANIEL
Empresa: RAMON Y CAJAL ABOGADOS SLP
Apoderado
Soc.Prof.
- Blanco Arostegui Jose Daniel
- Menchen Calvo Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41464 , F 157, S 8, H M 60102, I/A 100 (09/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-91-28
Empresa: RAMON Y CAJAL ABOGADOS SLP
Soc.Prof.
- Blanco Arostegui Jose Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36038 , F 180, S 8, H M 60102, I/A 70 (12/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-180-28
Empresa: FERROVIAL CORPORACION SA
Apoderado
- Blanco Arostegui Jose Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29216 , F 42, S 8, H M 501026, I/A 28 (01/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-193-28
Empresa: FERROVIAL SA
Apoderado
- Blanco Arostegui Jose Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28819 , F 64, S 8, H M 204873, I/A 250 (30/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-191-28
Empresa: FINECOFER SL
Apoderado
- Blanco Arostegui Jose Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30979 , F 199, S 8, H M 461892, I/A 27 (29/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-191-28
Empresa: FERROVIAL CORPORACION SA
Apoderado
- Blanco Arostegui Jose Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29216 , F 30, S 8, H M 501026, I/A 24 (21/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-228-28
Empresa: FERROVIAL SA
Apoderado
- Blanco Arostegui Jose Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28819 , F 47, S 8, H M 204873, I/A 237 (19/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-227-28
Empresa: FINECOFER SL
Apoderado
- Blanco Arostegui Jose Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30979 , F 197, S 8, H M 461892, I/A 23 (19/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-227-28
Información de BLANCO AROSTEGUI JOSE DANIEL
Mostramos los datos de BLANCO AROSTEGUI JOSE DANIEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BLANCO AROSTEGUI JOSE DANIEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos