FRIN GOLD SA - EXTINGUIDA
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social FRIN GOLD SA
CIF A78961802
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE FRIN GOLD SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FRIN GOLD SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Apilanez Perez De Onraita Eduardo | Administrador Solidario | 11/12/2015 | 06/04/2017 |
Apilanez Perez De Onraita Eduardo | Liquidador Mancomunado | 06/04/2017 | 06/04/2017 |
Calviño Muñoz Miguel | Apoderado Mancomunado Solidario | 25/11/2013 | 06/04/2017 |
Choithramani Becerra Pablo | Apoderado Mancomunado Solidario | 25/11/2013 | 06/04/2017 |
De Felipe Fernandez Luis-ignacio | Liquidador Mancomunado | 06/04/2017 | 06/04/2017 |
Gimenez Garcia-courtoy Maria | Apoderado Mancomunado Solidario | 25/11/2013 | 06/04/2017 |
Herranz Lumbreras Jesus | Administrador Solidario | 27/06/2013 | 06/04/2017 |
Herranz Lumbreras Jesus | Liquidador Mancomunado | 06/04/2017 | 06/04/2017 |
Lafont Torio Juan | Apoderado Mancomunado Solidario | 25/11/2013 | 06/04/2017 |
Lopez Berzal Laura | Apoderado Mancomunado Solidario | 25/11/2013 | 06/04/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE FRIN GOLD SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3250 , F 169, S 8, H M 55310, I/A 29 (06/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-73-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3250 , F 169, S 8, H M 55310, I/A 29 (06/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-73-28
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3250 , F 169, S 8, H M 55310, I/A 29 (06/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-73-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3250 , F 169, S 8, H M 55310, I/A 29 (06/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-73-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3250 , F 168, S 8, H M 55310, I/A 28 (11/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-241-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3250 , F 168, S 8, H M 55310, I/A 28 (11/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-241-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3250 , F 168, S 8, H M 55310, I/A 27 (18/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-39-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Calviño Muñoz Miguel
- Choithramani Becerra Pablo
- Gimenez Garcia-courtoy Maria
- Lafont Torio Juan
- Lopez Berzal Laura
- Losada Hernandez Pedro Agustin
- Martin Romero Maria Elena
- Moreno Esteban Monica
- Pascual Oliva Luis Alberto
- Salvador De Sancho Raul
- Tejada Biurrun Jorge
- Uriarte Perez-moreira Estibaliz
- Veramendi B Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3250 , F 167, S 8, H M 55310, I/A 26 (25/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-231-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3250 , F 167, S 8, H M 55310, I/A 26 (25/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-231-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3250 , F 167, S 8, H M 55310, I/A 25 (27/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-126-28