INVERSIONES TRENZA SA - EXTINGUIDA
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social INVERSIONES TRENZA SA
CIF A78678828
Capital Social 724585.26 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE INVERSIONES TRENZA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INVERSIONES TRENZA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Apilanez Perez De Onraita Eduardo | Administrador Solidario | 11/12/2015 | 06/04/2017 |
Apilanez Perez De Onraita Eduardo | Liquidador Mancomunado | 06/04/2017 | 06/04/2017 |
Calviño Muñoz Miguel | Apoderado | 02/12/2013 | 06/04/2017 |
Choithramani Becerra Pablo | Apoderado | 02/12/2013 | 06/04/2017 |
De Felipe Y Fernandez Luis Ignacio | Liquidador Mancomunado | 06/04/2017 | 06/04/2017 |
Gimenez Garcia-courtoy Maria | Apoderado | 02/12/2013 | 06/04/2017 |
Herranz Lumbreras Jesus | Administrador Solidario | 27/06/2013 | 06/04/2017 |
Herranz Lumbreras Jesus | Liquidador Mancomunado | 06/04/2017 | 06/04/2017 |
Lafont Torio Juan | Apoderado | 02/12/2013 | 06/04/2017 |
Lopez Berzal Laura | Apoderado | 02/12/2013 | 06/04/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INVERSIONES TRENZA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17515 , F 75, S 8, H M 74842, I/A 29 (06/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-73-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17515 , F 75, S 8, H M 74842, I/A 29 (06/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-73-28
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17515 , F 75, S 8, H M 74842, I/A 29 (06/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-73-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17515 , F 75, S 8, H M 74842, I/A 29 (06/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-73-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17515 , F 75, S 8, H M 74842, I/A 28 (11/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-241-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17515 , F 75, S 8, H M 74842, I/A 28 (11/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-241-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17515 , F 75, S 8, H M 74842, I/A 27 (18/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-39-28
Apoderado
- Calviño Muñoz Miguel
- Choithramani Becerra Pablo
- Gimenez Garcia-courtoy Maria
- Lafont Torio Juan
- Lopez Berzal Laura
- Losada Hernandez Pedro Agustin
- Martin Romero Maria Elena
- Moreno Esteban Monica
- Pascual Oliva Luis Alberto
- Salvador De Sancho Raul
- Tejada Biurrun Jorge
- Uriarte Perez-moreira Estibaliz
- Veramendi B Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17515 , F 74, S 8, H M 74842, I/A 26 (02/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-235-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17515 , F 74, S 8, H M 74842, I/A 26 (02/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-235-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17515 , F 74, S 8, H M 74842, I/A 25 (27/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-126-28