POLLAN FERNANDEZ JULIA
Informe ejecutivo de POLLAN FERNANDEZ JULIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE POLLAN FERNANDEZ JULIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MICRODELTA SA | Apoderado Mancomunado | 19/01/2011 |
VINCULACIONES DE POLLAN FERNANDEZ JULIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE POLLAN FERNANDEZ JULIA
Empresa: JOSE MERINO SA
Consejero
- Merino Pollan Maria Cristina
- Merino Pollan Maria Jose
- Pollan Fernandez Julia
Presidente
- Pollan Fernandez Julia
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2011 , F 35, S 8, H M 35866, I/A 12 (29/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-214-28
Empresa: JOSE MERINO SA
Consejero
- Merino Pollan Maria Cristina
- Merino Pollan Maria Jose
- Pollan Fernandez Julia
Presidente
- Pollan Fernandez Julia
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2011 , F 35, S 8, H M 35866, I/A 11 (26/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-106-28
Empresa: MICRODELTA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5880 , F 44, S 8, H M 96221, I/A 17 (19/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-20-28
Empresa: JOSE MERINO SA
Consejero
- Merino Pollan Maria Cristina
- Merino Pollan Maria Jose
- Pollan Fernandez Julia
Presidente
- Pollan Fernandez Julia
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2011 , F 35, S 8, H M 35866, I/A 10 (10/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-13-28
Información de POLLAN FERNANDEZ JULIA
Mostramos los datos de POLLAN FERNANDEZ JULIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de POLLAN FERNANDEZ JULIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos