MERINO MARTIN JOSE
Informe ejecutivo de MERINO MARTIN JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MERINO MARTIN JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FCC AQUALIA SA | Apoderado | 21/05/2019 | |
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 29/04/2019 | |
MICRODELTA SA | Apoderado Mancomunado | 19/01/2011 |
VINCULACIONES DE MERINO MARTIN JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MERINO MARTIN JOSE
Empresa: AGUACATE 10 SA
Representante
- Merino Martin Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2598 , F 141, S 8, H M 40207,BIS , I/ 12 (05/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-154-28
Empresa: MICRODELTA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30441 , F 50, S 8, H M 96221, I/A 20 (29/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-149-28
Empresa: FCC AQUALIA SA
Apoderado
- Merino Martin Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39084 , F 13, S 8, H M 58878, I/A 1156 (21/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-99-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Merino Martin Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46690 , F 46, S 8, H B 26947, I/A 4173 (29/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-87-08
Empresa: AGUACATE 10 SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2598 , F 140, S 8, H M 40207,BIS , I/ 11 (27/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-106-28
Empresa: MICRODELTA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30441 , F 49, S 8, H M 96221, I/A 19 (27/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-106-28
Empresa: MICRODELTA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5880 , F 44, S 8, H M 96221, I/A 17 (19/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-20-28
Empresa: MICRODELTA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5880 , F 43, S 8, H M 96221, I/A 16 (18/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-19-28
Empresa: AGUACATE 10 SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2598 , F 138, S 8, H M 40207,BIS , I/ 9 (11/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-14-28
Empresa: ACDEBAN SL
Apoderado
- Merino Martin Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19741 , F 195, S 8, H M 347435, I/A 4 (05/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-10-28
Información de MERINO MARTIN JOSE
Mostramos los datos de MERINO MARTIN JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MERINO MARTIN JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos