LOPEZ LEJARRITURRI ANGEL
Informe ejecutivo de LOPEZ LEJARRITURRI ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LOPEZ LEJARRITURRI ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MICRODELTA SA | Apoderado Mancomunado | 19/01/2011 |
VINCULACIONES DE LOPEZ LEJARRITURRI ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ LEJARRITURRI ANGEL
Empresa: OMC SAE
Apoderado
- Lopez Lejarriturri Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15864 , F 179, S 8, H M 35355, I/A 35 (03/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-154-28
Empresa: MICRODELTA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5880 , F 44, S 8, H M 96221, I/A 17 (19/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-20-28
Empresa: MICRODELTA SA
Presidente
Representante
- Lopez Lejarriturri Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5880 , F 43, S 8, H M 96221, I/A 16 (18/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-19-28
Empresa: AGUACATE 10 SA
Presidente
Representante
- Lopez Lejarriturri Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2598 , F 138, S 8, H M 40207,BIS , I/ 9 (11/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-14-28
Información de LOPEZ LEJARRITURRI ANGEL
Mostramos los datos de LOPEZ LEJARRITURRI ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ LEJARRITURRI ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos