MERINO POLLAN MARIA JOSE
Informe ejecutivo de MERINO POLLAN MARIA JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MERINO POLLAN MARIA JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JOSE MERINO SA | Administrador Unico | 29/10/2021 | |
AGUACATE 10 SA | Representante | 05/08/2021 | |
INVERSIONES DEL BAÑO SL | Apoderado | 02/12/2019 | |
MICRODELTA SA | Apoderado Mancomunado | 19/01/2011 |
VINCULACIONES DE MERINO POLLAN MARIA JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MERINO POLLAN MARIA JOSE
Empresa: JOSE MERINO SA
Administrador Unico
- Merino Pollan Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2011 , F 35, S 8, H M 35866, I/A 12 (29/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-214-28
Empresa: JOSE MERINO SA
Consejero
- Merino Pollan Maria Cristina
- Merino Pollan Maria Jose
- Pollan Fernandez Julia
Presidente
Secretario
- Merino Pollan Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2011 , F 35, S 8, H M 35866, I/A 12 (29/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-214-28
Empresa: AGUACATE 10 SA
Representante
- Merino Pollan Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2598 , F 141, S 8, H M 40207,BIS , I/ 12 (05/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-154-28
Empresa: MICRODELTA SA
Consejero
- AMAYO SA
- JOSE MERINO SA
- Mareque Navarro Maria Rosario
- Merino Pollan Maria Jose
Presidente
Representante
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30441 , F 50, S 8, H M 96221, I/A 20 (29/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-149-28
Empresa: INVERSIONES DEL BAÑO SL
Apoderado
- Merino Pollan Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16739 , F 189, S 8, H M 285915, I/A 5 (02/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-236-28
Empresa: MICRODELTA SA
Consejero
- Mareque Navarro Maria Rosario
- Merino Pollan Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30441 , F 49, S 8, H M 96221, I/A 19 (27/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-106-28
Empresa: JOSE MERINO SA
Consejero
- Merino Pollan Maria Cristina
- Merino Pollan Maria Jose
- Pollan Fernandez Julia
Presidente
Secretario
- Merino Pollan Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2011 , F 35, S 8, H M 35866, I/A 11 (26/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-106-28
Empresa: MICRODELTA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5880 , F 44, S 8, H M 96221, I/A 17 (19/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-20-28
Empresa: JOSE MERINO SA
Consejero
- Merino Pollan Maria Cristina
- Merino Pollan Maria Jose
- Pollan Fernandez Julia
Presidente
Secretario
- Merino Pollan Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2011 , F 35, S 8, H M 35866, I/A 10 (10/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-13-28
Información de MERINO POLLAN MARIA JOSE
Mostramos los datos de MERINO POLLAN MARIA JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MERINO POLLAN MARIA JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos