PINO CEDEÑO CRUZ ELIZABETH
Informe ejecutivo de PINO CEDEÑO CRUZ ELIZABETH
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PINO CEDEÑO CRUZ ELIZABETH
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SIGUE GLOBAL SERVICES SPAIN SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 06/07/2016 | 04/10/2018 |
SIGUE GLOBAL SERVICES SPAIN SA | Apoderado | 02/10/2012 | 06/07/2016 |
SIGUE GLOBAL SERVICES SPAIN SA | Apoderado | 07/05/2013 | 06/07/2016 |
SIGUE GLOBAL SERVICES SPAIN SA | Apoderado | 06/07/2016 | |
SIGUE GLOBAL SERVICES SPAIN SA | Apoderado Mancomunado | 30/12/2010 | 02/10/2012 |
VINCULACIONES DE PINO CEDEÑO CRUZ ELIZABETH
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PINO CEDEÑO CRUZ ELIZABETH
Empresa: SIGUE GLOBAL SERVICES SPAIN SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Pino Cedeño Cruz Elizabeth
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30649 , F 157, S 8, H M 377347, I/A 195 (04/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-197-28
Empresa: SIGUE GLOBAL SERVICES SPAIN SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Pino Cedeño Cruz Elizabeth
- Ruiz Jimenez Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30649 , F 155, S 8, H M 377347, I/A 192 (06/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-133-28
Empresa: SIGUE GLOBAL SERVICES SPAIN SA
Apoderado
- Andres Oviedo Jaime
- Andres Oviedo Jaime
- Casillas Maria Guadalupe
- Giesen Jr John William
- Perez Martinez Ramiro
- Perez Martinez Ramiro
- Pino Cedeño Cruz Elizabeth
- Pino Cedeño Cruz Elizabeth
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30649 , F 155, S 8, H M 377347, I/A 191 (06/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-133-28
Empresa: SIGUE GLOBAL SERVICES SPAIN SA
Apoderado
- Andres Oviedo Jaime
- Andres Oviedo Jaime
- Pino Cedeño Cruz Elizabeth
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27879 , F 225, S 8, H M 377347, I/A 185 (07/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-90-28
Empresa: SIGUE GLOBAL SERVICES SPAIN SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27879 , F 224, S 8, H M 377347, I/A 183 (02/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-198-28
Empresa: SIGUE GLOBAL SERVICES SPAIN SA
Apoderado Mancomunado
- Martinez Sanchez Manuel
- Pino Cedeño Cruz Elizabeth
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27879 , F 224, S 8, H M 377347, I/A 183 (02/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-198-28
Empresa: COINSTAR MONEY TRANSFER SPAIN SA
Apoderado Mancomunado
- Martinez Sanchez Manuel
- Pino Cedeño Cruz Elizabeth
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27879 , F 204, S 8, H M 377347, I/A 152 (30/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-7-28
Información de PINO CEDEÑO CRUZ ELIZABETH
Mostramos los datos de PINO CEDEÑO CRUZ ELIZABETH que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PINO CEDEÑO CRUZ ELIZABETH, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos