VERLEYE STEPHEN JOSEPH
Informe ejecutivo de VERLEYE STEPHEN JOSEPH
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VERLEYE STEPHEN JOSEPH
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SIGUE GLOBAL SERVICES SPAIN SA | Apoderado Solidario | 30/12/2010 | 02/10/2012 |
SIGUE GLOBAL SERVICES SPAIN SA | Administrador Solidario | 16/04/2009 | 01/09/2011 |
SIGUE GLOBAL SERVICES SPAIN SA | Consejero | 16/04/2009 |
VINCULACIONES DE VERLEYE STEPHEN JOSEPH
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VERLEYE STEPHEN JOSEPH
Empresa: SIGUE GLOBAL SERVICES SPAIN SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27879 , F 224, S 8, H M 377347, I/A 183 (02/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-198-28
Empresa: COINSTAR MONEY TRANSFER SPAIN SA
Administrador Solidario
- Davar Mohit
- Verleye Stephen Joseph
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27879 , F 218, S 8, H M 377347, I/A 174 (01/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-177-28
Empresa: COINSTAR MONEY TRANSFER SPAIN SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Davar Mohit
- Verleye Stephen Joseph
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27879 , F 204, S 8, H M 377347, I/A 152 (30/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-7-28
Empresa: COINSTAR MONEY TRANSFER SPAIN SA
Administrador Solidario
- Davar Mohit
- Verleye Stephen Joseph
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26616 , F 5, S 8, H M 377347, I/A 93 (16/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-79-28
Empresa: COINSTAR MONEY TRANSFER SPAIN SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26616 , F 5, S 8, H M 377347, I/A 93 (16/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-79-28
Información de VERLEYE STEPHEN JOSEPH
Mostramos los datos de VERLEYE STEPHEN JOSEPH que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VERLEYE STEPHEN JOSEPH, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos