DAVAR MOHIT
Informe ejecutivo de DAVAR MOHIT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DAVAR MOHIT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SIGUE GLOBAL SERVICES SPAIN SA | Apoderado Solidario | 30/12/2010 | 02/10/2012 |
SIGUE GLOBAL SERVICES SPAIN SA | Administrador Solidario | 16/04/2009 | 01/09/2011 |
SIGUE GLOBAL SERVICES SPAIN SA | Apoderado Mancomunado | 30/12/2010 | |
SIGUE GLOBAL SERVICES SPAIN SA | Presidente | 16/04/2009 | |
SIGUE GLOBAL SERVICES SPAIN SA | Consejero | 16/04/2009 |
VINCULACIONES DE DAVAR MOHIT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DAVAR MOHIT
Empresa: SIGUE GLOBAL SERVICES SPAIN SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27879 , F 224, S 8, H M 377347, I/A 183 (02/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-198-28
Empresa: COINSTAR MONEY TRANSFER SPAIN SA
Administrador Solidario
- Davar Mohit
- Verleye Stephen Joseph
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27879 , F 218, S 8, H M 377347, I/A 174 (01/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-177-28
Empresa: COINSTAR MONEY TRANSFER SPAIN SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Davar Mohit
- Verleye Stephen Joseph
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27879 , F 204, S 8, H M 377347, I/A 152 (30/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-7-28
Empresa: COINSTAR MONEY TRANSFER SPAIN SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27879 , F 204, S 8, H M 377347, I/A 152 (30/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-7-28
Empresa: COINSTAR MONEY TRANSFER SPAIN SA
Administrador Solidario
- Davar Mohit
- Verleye Stephen Joseph
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26616 , F 5, S 8, H M 377347, I/A 93 (16/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-79-28
Empresa: COINSTAR MONEY TRANSFER SPAIN SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26616 , F 5, S 8, H M 377347, I/A 93 (16/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-79-28
Información de DAVAR MOHIT
Mostramos los datos de DAVAR MOHIT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DAVAR MOHIT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos