GIESEN JR JOHN WILLIAM
Informe ejecutivo de GIESEN JR JOHN WILLIAM
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GIESEN JR JOHN WILLIAM
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SIGUE GLOBAL SERVICES SPAIN SA | Apoderado | 02/10/2012 | 06/07/2016 |
SIGUE GLOBAL SERVICES SPAIN SA | Administrador Solidario | 01/09/2011 | 30/09/2014 |
VINCULACIONES DE GIESEN JR JOHN WILLIAM
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GIESEN JR JOHN WILLIAM
Empresa: SIGUE GLOBAL SERVICES SPAIN SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30649 , F 155, S 8, H M 377347, I/A 191 (06/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-133-28
Empresa: SIGUE GLOBAL SERVICES SPAIN SA
Administrador Solidario
- Giesen Jr John William
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30649 , F 154, S 8, H M 377347, I/A 188 (30/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-193-28
Empresa: SIGUE GLOBAL SERVICES SPAIN SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27879 , F 224, S 8, H M 377347, I/A 183 (02/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-198-28
Empresa: COINSTAR MONEY TRANSFER SPAIN SA
Administrador Solidario
- Giesen Jr John William
- Surendra Trivedi Bhairav
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27879 , F 218, S 8, H M 377347, I/A 174 (01/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-177-28
Información de GIESEN JR JOHN WILLIAM
Mostramos los datos de GIESEN JR JOHN WILLIAM que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GIESEN JR JOHN WILLIAM, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos