PEREZ PORTABELLA FRADERA INES
Informe ejecutivo de PEREZ PORTABELLA FRADERA INES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PEREZ PORTABELLA FRADERA INES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DORSA HOLDING 2008 SL | Consejero | 22/03/2012 |
VINCULACIONES DE PEREZ PORTABELLA FRADERA INES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ PORTABELLA FRADERA INES
Empresa: EUROHOSTELS HOSTELIER SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Perez Portabella Fradera Blanca
- Perez Portabella Fradera Ines
- Perez Portabella Fradera Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42716 , F 120, S 8, H M 755421, I/A 5 (13/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-201-28
Empresa: DORSA RESIDENCIAL 2008 SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Perez Portabella Fradera Blanca
- Perez Portabella Fradera Ines
- Perez Portabella Fradera Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41181 , F 78, S 8, H M 730149, I/A 7 (13/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-201-28
Empresa: DORSA HOLDING 2008 SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Perez Portabella Fradera Blanca
- Perez Portabella Fradera Blanca
- Perez Portabella Fradera Ines
- Perez Portabella Fradera Ines
- Perez Portabella Fradera Maria Victoria
- Perez Portabella Fradera Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40914 , F 14, S 8, H M 621584, I/A 8 (13/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-201-28
Empresa: DORSA HOLDING 2008 SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Perez Portabella Fradera Blanca
- Perez Portabella Fradera Ines
- Perez Portabella Fradera Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40914 , F 12, S 8, H M 621584, I/A 7 (27/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-190-28
Empresa: EUROHOSTELS HOSTELIER SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Perez Portabella Fradera Blanca
- Perez Portabella Fradera Ines
- Perez Portabella Fradera Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2846 , F 31, S 8, H SS 40708, I/A 6 (16/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-164-20
Empresa: DORSA RESIDENCIAL 2008 SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Perez Portabella Fradera Blanca
- Perez Portabella Fradera Ines
- Perez Portabella Fradera Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41181 , F 72, S 8, H M 730149, I/A 2 (02/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-237-28
Empresa: DORSA HOLDING 2008 SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Perez Portabella Fradera Blanca
- Perez Portabella Fradera Ines
- Perez Portabella Fradera Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34554 , F 29, S 8, H M 621584, I/A 6 (16/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-206-28
Empresa: DORSA HOLDING 2008 SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Perez Portabella Fradera Blanca
- Perez Portabella Fradera Ines
- Perez Portabella Fradera Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34554 , F 28, S 8, H M 621584, I/A 5 (18/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-187-28
Empresa: DORSA HOLDING 2008 SL
Apoderado Mancomunado
- Perez Portabella Fradera Blanca
- Perez Portabella Fradera Ines
- Perez Portabella Fradera Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40740 , F 44, S 8, H B 362970, I/A 9 (26/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-102-08
Empresa: DORSA HOLDING 2008 SL
Consejero Delegado
Consejero
- Fradera Lloret Maria Victoria
- Perez Portabella Fradera Blanca
- Perez Portabella Fradera Ines
- Perez Portabella Fradera Maria Victoria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40740 , F 41, S 8, H B 362970, I/A 4 (22/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-65-08
Información de PEREZ PORTABELLA FRADERA INES
Mostramos los datos de PEREZ PORTABELLA FRADERA INES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ PORTABELLA FRADERA INES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos