NIEDDU ELENA
Informe ejecutivo de NIEDDU ELENA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE NIEDDU ELENA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EUROHOSTELS HOSTELIER SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 16/08/2021 | 13/10/2022 |
DORSA RESIDENCIAL 2008 SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 02/12/2020 | 13/10/2022 |
DORSA HOLDING 2008 SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 13/10/2022 | |
DORSA HOLDING 2008 SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 18/09/2020 | 13/10/2022 |
DORSA HOLDING 2008 SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 16/10/2020 | 13/10/2022 |
DORSA HOLDING 2008 SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/09/2022 | 13/10/2022 |
VINCULACIONES DE NIEDDU ELENA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NIEDDU ELENA
Empresa: EUROHOSTELS HOSTELIER SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Nieddu Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42716 , F 120, S 8, H M 755421, I/A 5 (13/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-201-28
Empresa: DORSA RESIDENCIAL 2008 SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Nieddu Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41181 , F 78, S 8, H M 730149, I/A 7 (13/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-201-28
Empresa: DORSA HOLDING 2008 SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Nieddu Elena
- Nieddu Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40914 , F 14, S 8, H M 621584, I/A 8 (13/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-201-28
Empresa: DORSA HOLDING 2008 SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Nieddu Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40914 , F 12, S 8, H M 621584, I/A 7 (27/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-190-28
Empresa: EUROHOSTELS HOSTELIER SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Nieddu Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2846 , F 31, S 8, H SS 40708, I/A 6 (16/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-164-20
Empresa: DORSA RESIDENCIAL 2008 SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Nieddu Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41181 , F 72, S 8, H M 730149, I/A 2 (02/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-237-28
Empresa: DORSA HOLDING 2008 SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Nieddu Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34554 , F 29, S 8, H M 621584, I/A 6 (16/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-206-28
Empresa: DORSA HOLDING 2008 SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Nieddu Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34554 , F 28, S 8, H M 621584, I/A 5 (18/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-187-28
Información de NIEDDU ELENA
Mostramos los datos de NIEDDU ELENA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NIEDDU ELENA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos