EUROHOSTELS HOSTELIER SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Velazquez, 27
Código Postal 28001
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social EUROHOSTELS HOSTELIER SL
CIF B75194647
Capital Social 1575000.0 Euros
Fecha de Constitución 27/02/2018
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único DORSA HOLDING 2008 SL
Propietario DORSA HOLDING 2008 SL
VINCULACIONES DE EUROHOSTELS HOSTELIER SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EUROHOSTELS HOSTELIER SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DORSA HOLDING 2008 SL | Socio Unico | 24/06/2021 | 03/01/2024 |
DORSA HOLDING 2008 SL | Administrador Unico | 24/06/2021 | 03/01/2024 |
Perez Portabella Camps Joaquin | Apoderado | 28/09/2022 | 03/01/2024 |
Nieddu Elena | Apoderado Mancomunado Solidario | 16/08/2021 | 13/10/2022 |
Perez Portabella Fradera Blanca | Apoderado Mancomunado | 16/08/2021 | 13/10/2022 |
Perez Portabella Fradera Ines | Apoderado Mancomunado | 16/08/2021 | 13/10/2022 |
Perez Portabella Fradera Maria Victoria | Apoderado Mancomunado | 16/08/2021 | 13/10/2022 |
AROSTEGUI & URRUTI SL | Administrador Unico | 13/02/2019 | 24/06/2021 |
EFIALIA REAL ESTATE SL | Administrador Unico | 13/02/2019 | |
EFIALIA REAL ESTATE SL | Administrador Unico | 18/04/2018 | 14/11/2018 |
ACTOS BORME DE EUROHOSTELS HOSTELIER SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42716 , F 120, S 8, H M 755421, I/A 6 (03/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-7-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42716 , F 120, S 8, H M 755421, I/A 6 (03/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-7-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42716 , F 120, S 8, H M 755421, I/A 5 (13/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-201-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42716 , F 118, S 8, H M 755421, I/A 4 (28/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-191-28
- C/ VELAZQUEZ Nº27, PISO 1º EXTERIOR IZQUIERDA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42716 , F 117, S 8, H M 755421, I/A 2 (01/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-46-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2846 , F 31, S 8, H SS 40708, I/A 6 (16/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-164-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2846 , F 31, S 8, H SS 40708, I/A 5 (24/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-125-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2846 , F 31, S 8, H SS 40708, I/A 5 (24/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-125-20
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2846 , F 31, S 8, H SS 40708, I/A 5 (24/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-125-20
- MODIFICACION DEL ARTICULO 19º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, RELATIVO A LA RETRIBUCION DEL ORGANO DE ADMINISTRACION.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2846 , F 31, S 8, H SS 40708, I/A 4 (17/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-119-20