FRADERA LLORET MARIA VICTORIA
Informe ejecutivo de FRADERA LLORET MARIA VICTORIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 28
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE FRADERA LLORET MARIA VICTORIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MAURO DEVELOPMENT SL | REPR.143 RRM | 06/08/2024 | |
DORSA RESIDENCIAL 2008 SL | Representante | 02/12/2020 | |
DORSA HOLDING 2008 SL | Presidente | 22/03/2012 | |
DORSA HOLDING 2008 SL | Consejero | 22/03/2012 | |
DORSA HOLDING 2008 SL | Consejero Delegado | 22/03/2012 |
VINCULACIONES DE FRADERA LLORET MARIA VICTORIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FRADERA LLORET MARIA VICTORIA
Empresa: MAURO DEVELOPMENT SL
Consejero Delegado Solidario
Presidente
REPR.143 RRM
- Fradera Lloret Maria Victoria
- Requena Ruiz Juan Luis
Secretario No Consejero
V-SEC NO CON
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 418446, I/A 8 (06/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-155-08
Empresa: CONVERTPACK EXPORT SL
Consejero Delegado
Consejero
- Fradera Lloret Maria Victoria
- Perez Portabella Camps Joaquin
- Sellares Tortosa Miguel
Presidente
Secretario
- Fradera Lloret Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28724 , F 183, S 8, H B 139924, I/A 6 (02/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-109-08
Empresa: CONVERTPACK SERVICES SA
Consejero Delegado
Consejero
- Fradera Lloret Maria Victoria
- Perez Portabella Camps Joaquin
- Sellares Tortosa Miguel
Presidente
Secretario
- Fradera Lloret Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36822 , F 189, S 8, H M 659249, I/A 5 (21/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-100-28
Empresa: NOVA PLASTICS EUROPE SL
Consejero Delegado
Consejero
- Fradera Lloret Maria Victoria
- Perez Portabella Camps Joaquin
- Sellares Tortosa Miguel
Presidente
Secretario
- Fradera Lloret Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36646 , F 117, S 8, H M 657345, I/A 4 (19/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-98-28
Empresa: DORSA RESIDENCIAL 2008 SL
Administrador Unico
Representante
- Fradera Lloret Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41181 , F 70, S 8, H M 730149, I/A 1 (02/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-237-28
Empresa: CONVERTPACK SERVICES SA
Consejero Delegado
Consejero
- Fradera Lloret Maria Victoria
- Perez Portabella Camps Joaquin
- Sellares Tortosa Miguel
Presidente
Secretario
- Fradera Lloret Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36822 , F 188, S 8, H M 659249, I/A 3 (26/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-126-28
Empresa: LUMBIER DE INVERSIONES SL
Apoderado
- Fradera Lloret Javier
- Fradera Lloret Maria Victoria
- Fradera Lloret Raquel
- Fradera Lloret Rosa Maria
- Fradera Lloret Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44115 , F 176, S 8, H B 337932, I/A 44 (15/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-224-08
Empresa: DOS MIL DOSCIENTOS UNO SL
Apoderado
- Fradera Lloret Javier
- Fradera Lloret Maria Victoria
- Fradera Lloret Raquel
- Fradera Lloret Rosa Maria
- Fradera Lloret Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44805 , F 63, S 8, H B 72148, I/A 46 (14/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-222-08
Empresa: CUMBRE DEL ISCONDISE SL
Apoderado
- Fradera Lloret Javier
- Fradera Lloret Maria Victoria
- Fradera Lloret Raquel
- Fradera Lloret Rosa Maria
- Fradera Lloret Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44805 , F 74, S 8, H B 340330, I/A 38 (14/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-222-08
Empresa: TREINTA MIL DIEZ SL
Apoderado
- Fradera Butsems Santiago
- Fradera Lloret Javier
- Fradera Lloret Maria Victoria
- Fradera Lloret Raquel
- Fradera Lloret Rosa Maria
- Fradera Lloret Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45229 , F 216, S 8, H B 336059, I/A 49 (14/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-222-08
VER MAS ACTOS
Información de FRADERA LLORET MARIA VICTORIA
Mostramos los datos de FRADERA LLORET MARIA VICTORIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FRADERA LLORET MARIA VICTORIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos