FRADERA LLORET ROSA MARIA
Informe ejecutivo de FRADERA LLORET ROSA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 20
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE FRADERA LLORET ROSA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CABALIAN HOLDING GROUP SL | Consejero | 02/07/2024 | |
CABALIAN HOLDING GROUP SL | Presidente | 02/07/2024 | |
CABALIAN HOLDING GROUP SL | Consejero Delegado | 02/07/2024 | |
LUMBIER DE INVERSIONES SL | Apoderado | 15/11/2016 | |
TREINTA MIL DIEZ SL | Apoderado | 14/11/2016 | |
CUMBRE DEL ISCONDISE SL | Apoderado | 14/11/2016 | |
DOS MIL DOSCIENTOS UNO SL | Apoderado | 14/11/2016 | |
LUMBIER DE INVERSIONES SL | Apoderado | 13/05/2010 | |
LUMBIER DE INVERSIONES SL | Presidente | 10/02/2010 | |
LUMBIER DE INVERSIONES SL | Consejero Delegado Mancomunado | 10/02/2010 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE FRADERA LLORET ROSA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FRADERA LLORET ROSA MARIA
Empresa: CABALIAN HOLDING GROUP SL
Consejero Delegado
- Fradera Lloret Rosa Maria
Consejero
- Fradera Lloret Rosa Maria
Presidente
- Fradera Lloret Rosa Maria
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 655995, I/A 9 (02/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-131-28
Empresa: LUMBIER DE INVERSIONES SL
Apoderado
- Fradera Lloret Javier
- Fradera Lloret Maria Victoria
- Fradera Lloret Raquel
- Fradera Lloret Rosa Maria
- Fradera Lloret Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44115 , F 176, S 8, H B 337932, I/A 44 (15/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-224-08
Empresa: DOS MIL DOSCIENTOS UNO SL
Apoderado
- Fradera Lloret Javier
- Fradera Lloret Maria Victoria
- Fradera Lloret Raquel
- Fradera Lloret Rosa Maria
- Fradera Lloret Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44805 , F 63, S 8, H B 72148, I/A 46 (14/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-222-08
Empresa: CUMBRE DEL ISCONDISE SL
Apoderado
- Fradera Lloret Javier
- Fradera Lloret Maria Victoria
- Fradera Lloret Raquel
- Fradera Lloret Rosa Maria
- Fradera Lloret Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44805 , F 74, S 8, H B 340330, I/A 38 (14/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-222-08
Empresa: TREINTA MIL DIEZ SL
Apoderado
- Fradera Butsems Santiago
- Fradera Lloret Javier
- Fradera Lloret Maria Victoria
- Fradera Lloret Raquel
- Fradera Lloret Rosa Maria
- Fradera Lloret Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45229 , F 216, S 8, H B 336059, I/A 49 (14/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-222-08
Empresa: LUMBIER DE INVERSIONES SL
Apoderado
- Fradera Lloret Javier
- Fradera Lloret Maria Victoria
- Fradera Lloret Raquel
- Fradera Lloret Rosa Maria
- Fradera Lloret Santiago
- Jean Marc Dieu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40740 , F 27, S 8, H B 337932, I/A 20 (13/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-97-08
Empresa: LUMBIER DE INVERSIONES SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Fradera Lloret Rosa Maria
Consejero
- Fradera Lloret Rosa Maria
Presidente
- Fradera Lloret Rosa Maria
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40740 , F 26, S 8, H B 337932, I/A 18 (10/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-36-08
Empresa: CUMBRE DEL ISCONDISE SL
Apoderado
- Fradera Lloret Javier
- Fradera Lloret Maria Victoria
- Fradera Lloret Raquel
- Fradera Lloret Rosa Maria
- Fradera Lloret Santiago
- Jean Marc Dieu
Consejero Delegado Mancomunado
- Fradera Lloret Javier
- Fradera Lloret Maria Victoria
- Fradera Lloret Raquel
- Fradera Lloret Rosa Maria
- Fradera Lloret Santiago
Consejero
Presidente
- Fradera Lloret Rosa Maria
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41199 , F 72, S 8, H B 340330, I/A 20 (08/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-13-08
Empresa: DOS MIL DOSCIENTOS UNO SL
Administrador Unico
Apoderado
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40916 , F 101, S 8, H B 72148, I/A 28 (08/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-13-08
Empresa: TREINTA MIL DIEZ SL
Apoderado
- Fradera Lloret Javier
- Fradera Lloret Maria Victoria
- Fradera Lloret Raquel
- Fradera Lloret Rosa Maria
- Fradera Lloret Santiago
- Jean Marc Dieu
Consejero Delegado Mancomunado
- Fradera Lloret Javier
- Fradera Lloret Maria Victoria
- Fradera Lloret Raquel
- Fradera Lloret Rosa Maria
- Fradera Lloret Santiago
Consejero
Presidente
- Fradera Lloret Rosa Maria
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40341 , F 132, S 8, H B 336059, I/A 31 (08/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-13-08
VER MAS ACTOS
Información de FRADERA LLORET ROSA MARIA
Mostramos los datos de FRADERA LLORET ROSA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FRADERA LLORET ROSA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos