PEREZ MARTINEZ PABLO
Informe ejecutivo de PEREZ MARTINEZ PABLO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE PEREZ MARTINEZ PABLO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ENERGIA RIVEIRA SA | Apoderado | 01/09/2022 | |
BANCO SANTANDER SA | Apoderado Solidario | 22/10/2018 | |
ENERGIA RIVEIRA SA | Consejero | 07/08/2018 | |
BANCO SANTANDER SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/07/2018 | |
ORVIZAL 2017 SL | Administrador Unico | 10/05/2017 | |
HOSTELERIA LA CENTRAL SL | Socio Unico | 26/11/2013 | |
PORTILLO Y OTROS SL | Administrador Unico | 21/06/2013 |
VINCULACIONES DE PEREZ MARTINEZ PABLO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ MARTINEZ PABLO
Empresa: RIFRES&FISH SL
Liquidador Unico
- Perez Martinez Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 208 , F 110, S 8, H SC 46896, I/A 6 (15/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-242-15
Empresa: RIFRES&FISH SL
Administrador Unico
- Perez Martinez Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 208 , F 110, S 8, H SC 46896, I/A 6 (15/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-242-15
Empresa: ENERGIA RIVEIRA SA
Apoderado
- Perez Martinez Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 171 , F 154, S 8, H SC 24263, I/A 15 (01/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-173-15
Empresa: BANCO SANTANDER SA
Apoderado Solidario
- Albaladejo Garcia Cesar
- Aquilue Cava Pilar
- Arevalo Martinez Juan
- Bataller De La Cruz Enrique
- Bel Domingo Josep
- Blanco San Miguel Pablo
- Blazquez Elena Martina
- Cadenas Ruiz Sagrario
- Castro Toribio Lidia
- Fernandez Morlanes Andres
- Fraga Vazquez Javier
- Fuentes Vidal Tamara
- Fuertes Martinez Pablo
- Garcia Melguizo Silvia
- Gonzalez Peinado Gaspar
- Guillen Santa Luisa Maria
- Hamawy Lopategui Alasne
- Heraclio Peña Jose
- Lopez Cabada Carlos
- Lopez Marin Antonio Jose
- Martin Portugues Velasco Miguel Angel
- Martinez Delgado Carlos
- Mato Barreiro Gonzalo
- Miguens Pardal Manuel
- Monreal Martin Castaño Francisca
- Montoya De Lamo Maria Isabel
- Perez Gonzalez Roberto
- Perez Martinez Pablo
- Rodriguez Val Francisco Jose
- Sanchez Clavijo Sara
- Sanchez Zamora Jose Cristobal
- Sanguinetti Rodriguez Antonio
- Sanz Hernandez Ivan
- Segalerva Cabello Francisco Luis
- Tome De La Mano Luis
- Valencia Martin Natalio
- Valiente Garrido Horacio
- Velasco Blanco Rebeca
- Villaescusa Conejeros Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1184 , F 177, S 8, H S 1960, I/A 3651 (22/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-209-39
Empresa: ENERGIA RIVEIRA SA
Consejero
- Perez Martinez Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 171 , F 153, S 8, H SC 24263, I/A 12 (07/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-159-15
Empresa: BANCO SANTANDER SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Abeleira Casado Ana Maria
- Alonso Bahamonde Juan Jose
- Alonso Mosquera Lucia
- Alvarez Portabales Antonio Eulogio
- Ameigeiras Sanchez Marta
- Antunez Perez Maria Del Mar
- Arias Urones Pedro
- Arranz Lecertua Asier
- Arrillaga Vergara Maria Teresa
- Avila Sanchez Aniceto
- Ayarzaguena Urkidi Julian
- Azcarate Amoros Jose Alejandro
- Badenes Gomez Alejandro
- Barral Enriquez Marcos
- Barreiro Sanroman Jose Manuel
- Becerra Gonzalez Alicia
- Benito Sanchez Francisco Javier
- Berdullas Silva Paula
- Bernado Puig Mariona
- Bezos Alonso Francisco Javier
- Blanco Corzon Monica
- Blanco Moledo Enrique
- Blanco Romar Patricia
- Brage Vilela Maria Isabel
- Bravo Plana Patricia
- Brocos Sanchez Sonia Flora
- Cadenas Ruiz Sagrario
- Cagiao Borrero Agustin
- Cancela Souto Juan Carlos
- Carmona Fernandez Raul
- Carneiro Aguado Tamara
- Carnero Firvida Jose Ramon
- Cerdeira Lois Miguel Angel
- Cervera Camuñez Alberto
- Chacon Muñoz Luis Alberto
- Chao Goas Juan Luis
- Chico Rodriguez Juan Carlos
- Ciriero Ugarte Juan Jose
- Corton Couto Alberto Ramon
- Cotano Arteche Sofia
- Crespo Saiz Santiago
- Da Silva Graña Antonio
- De Miguel Cercadillo Ainhoa
- Del Campo Laguillo Laura
- Del Valle Lopez Raul
- Delgado Ruiz De Galarreta Francisco
- Dillana Ramos Raul Maximo
- Donado-mazarron Sastre Carlos
- Eguren Llorente Urko
- Fagin Lueiro Emilio
- Fandiño Pita Maria Eugenia
- Fandiño Santos Jose Manuel
- Fernandez Ferreira Silvia
- Fernandez Ferrero Marcos
- Fraga Vazquez Javier
- Freire Gonzalez Manuel
- Freire Muiña Jesus
- Fuentefria Gonzalez Carlos
- Gallego Hernantes Ruben
- Galvez Fernandez Elia
- Garcia Barrio Jose Manuel
- Garcia Costoya Jose
- Garcia-echave Martinez Pascual
- Garcia Garcia Anibal
- Garcia Guijarro Maria Cristina
- Garcia Novo Mariano Lazaro
- Garcia Outeda Susana
- Garcia Santos Rafaela
- Garrido Cano Jorge
- Gerpe Lago Veronica
- Gil Fariña Nuria
- Gomez Lopez Alejandro
- Gonzalez Blanco Jorge
- Gonzalez Juncal Jose Antonio
- Gonzalez Sanchez Carlos
- Gonzalez Santos Jose Maria
- Gonzalez Seoane Juan Antonio
- Guede Pan Francisco Javier
- Guevara Del Rio Oscar
- Harguindey Fernandez Salvador
- Hassan Fernandez Rafael
- Hermelo Soliño Esteban
- Ibañez Giralda Santos
- Lago Garcia Francisco Jose
- Lago Lago Anxo Roman
- Landa Romera Jose German
- Larrabe Villar Jose Lorenzo
- Lema Barca Carmen
- Lendoiro Hermida German
- Lesmes Serrano Maria Guadalupe
- Lomba Martinez Rafael Raimundo
- Lopez Cabada Carlos
- Lopez Calleja Dulcenombre De Maria
- Lopez Pampin Antonio
- Lopez Roca Ruben
- Lopez Souto Laura
- Mallo Toral Marta Maria
- Mari Cardona Bartolome
- Martin Aparicio Domingo
- Martin Arevalo Rafael
- Martin Gomez Ruben
- Martin Mendivil Cristina
- Martin Morillo Francisco Candido
- Martinez Pedrera Jose Carlos
- Martinez Perez Jose Antonio
- Martinez Rodriguez Guadalupe
- Mato Barreiro Gonzalo
- Mendez Ares Carmen Belen
- Mendez Magan Miguel Angel
- Miguel Vazquez Juan Jose
- Miguens Pardal Manuel
- Miguez Castro Maria Jose
- Moledo Otero Maria Carmen
- Molina Galvez Miguel Angel
- Monroy Valverde Santiago
- Mosteiro Diez Marta
- Novas Dominguez Juan Manuel
- Nuñez Benavente Francisco
- Ochoa Sanchez Laura
- Ogando Caamaño Santiago
- Otero Garcia Maria Elena
- Otero Quinteiro Juan Ramon
- Outeiral Casal Jesus Verisimo
- Palacio Garcia Ander
- Pasandin Peteiro Juan Manuel
- Pena Comesaña Emilio
- Peralta Grimaldi Antonio Javier
- Perez Blazquez Raul
- Perez Calvo Maria Carmen
- Perez Conde Ariana
- Perez Martinez Pablo
- Perez Taboada Gema
- Pernas Hermida Luis Miguel
- Pernas Ituriza Francisco
- Peteiro Rodriguez Luis
- Pichel Villar Diego
- Pizarro De La Puente Gonzalo
- Platas Platas Sergio
- Pombo Piñeiro Cesar
- Ponce Bando Jose Manuel
- Poyan Alonso Carlos Jose
- Prieto Ribadavia Maria Jose
- Quintana Lopez Ana Maria
- Quintans Lopez Begoña
- Quintas Garcia Elias
- Ramirez Parrondo Antonio
- Ramos Bugueiro Juan Manuel
- Reina Gomez Miguel Angel
- Reixa Sanz Federico
- Revert Ferrero Javier
- Rey Fandiño Santiago
- Rey Mantaras Mauricio
- Rodriguez Blanco Rene
- Rodriguez-caso Losada Vicente
- Rodriguez Fernandez Nuria
- Rodriguez Fernandez Tamara
- Rodriguez Gonzalez Ignacio
- Rodriguez Rial Maria Amaya
- Rodriguez Rodriguez Rafael
- Rodriguez Valcarce Roberto
- Romero Gonzalez Rocio
- Rosales Estevez Maria Angeles
- Ruiz Sanz Cristina
- Ruz Marin Francisca
- Saez Alvarez Gaspar-angel
- Salgado Pazos Miguel Luis
- San Jose Morala Marta
- Sanchez Fernandez Obdulia
- Sanchez Rodriguez Araceli
- Sanguinetti Rodriguez Antonio
- Santiago Pardo Ines
- Sanz Hernandez Ivan
- Seoane Luaña Manuel
- Silva Alvarez Juan Jose
- Silva Martinez Juan Antonio
- Sobrino Rodriguez Leticia Maria
- Solares Acevedo Isabel
- Sousa Ojea Ruben
- Soutullo Garcia Alberto
- Taboada Ferreiro Maria Carmen
- Taboada Lodeiro Juan Jose Victoriano
- Terron Vazquez Valentina
- Tizon Iglesias Gema
- Toja Souto Jose Manuel
- Toro Diaz Jose Maria
- Ulloa Castiglio Ignacio Antonio
- Ulloa Taboada Francisco Javier
- Valdes Bernal Daniel
- Valiño Dominguez Fernando
- Valverde Lopez Irene
- Varela Vazquez Francisco Julio
- Vazquez Fandiño Rocio
- Vazquez Novoa Jose Antonio
- Veiga Iglesias Javier
- Velasco Guisado Vanessa Maria
- Vidal Conde Carmen Maria
- Vidal Rey Carlota Estefania
- Vidal Romay Enrique
- Vilariño Ripoll Jorge Alberto
- Villalba Gonzalez Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1184 , F 77, S 8, H S 1960, I/A 3571 (26/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-148-39
Empresa: SECTOR PESQUERO DE RIBEIRA SA
Apoderado Mancomunado
- Ayaso Casais Francisco
- Crujeiras Alvarez Jose Ramon
- Perez Martinez Pablo
Apoderado Solidario
- Ayaso Casais Francisco
- Perez Martinez Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 311 , F 104, S 8, H SC 49061, I/A 2 (28/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-148-15
Empresa: ORVIZAL 2017 SL
Administrador Unico
- Perez Martinez Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4253 , F 153, S 8, H AS 51190, I/A 1 (10/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-93-33
Empresa: RIFRES&FISH SL
Administrador Unico
- Perez Martinez Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 208 , F 109, S 8, H SC 46896, I/A 3 (12/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-35-15
Empresa: RIFRES&FISH SL
Administrador Solidario
- Perez Martinez Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 208 , F 109, S 8, H SC 46896, I/A 3 (12/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-35-15
VER MAS ACTOS
Información de PEREZ MARTINEZ PABLO
Mostramos los datos de PEREZ MARTINEZ PABLO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ MARTINEZ PABLO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos