SOBRINO RODRIGUEZ LETICIA MARIA
Informe ejecutivo de SOBRINO RODRIGUEZ LETICIA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SOBRINO RODRIGUEZ LETICIA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANCO SANTANDER SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/07/2018 | 16/10/2023 |
BANCO POPULAR ESPAÑOL SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 04/07/2018 | 23/10/2018 |
VINCULACIONES DE SOBRINO RODRIGUEZ LETICIA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SOBRINO RODRIGUEZ LETICIA MARIA
Empresa: BANCO SANTANDER SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Aguera Oya Maria Carmen
- Aguilera Mico Ona
- Alonso Rodriguez Maria Vanesa
- Alsina Montfort Rosa Maria
- Banus Ruiz Cristina
- Bares Bares Maria-luz
- Barroso De La Hoz Borja
- Basco Conesa Roger
- Beloso Muradas Javier
- Bertran San Millan Javier
- Brea Rey Maria Ines
- Caballero Balaguer Carlos
- Calama Alperi Ana Maria
- Calatayud Bragos Jordi
- Candela Lidon Penelope
- Carmona Bailo David
- Carreño Villamañan Javier
- Casado Cao Marta
- Cedillo Valcarce Guillermo
- Cerban Cruzado Manuel
- Chazan Marcos
- Corral Romeu Elvira
- Diaz Leon Maria Katiuska
- Dominguez Gonzalez Pedro Antonio
- Espert Garcia Irina
- Espinar Martinez Maria Del Mar
- Estevez Dominguez Maria Gabriela
- Fernandez Antelo Begoña
- Fernandez Bermejo Patricia
- Fernandez Hernandez Jose David
- Fernandez Varela Mercedes
- Gaitan Perea Vanesa
- Galban Zori Javier
- Garces Urbano Veronica
- Garcia Bayo Natalia
- Garcia De La Torre Silvia
- Garcia Gomez Jacinto Patricia
- Garcia Guijarro Maria Cristina
- Garcia Jimenez Lucia
- Garcia Ruiz Joaquin
- Garcia Sanchez-paniagua Guadalupe
- Garoz Abad Pablo Jose
- Gastaldello Mirca
- Gil Bermejo Sofia
- Gimenez Rengel Ruben
- Gonzalez Martinez Eva Maria
- Gonzalez Trevijano Martin Jose
- Griñan Rodriguez De La Borbolla Aranzazu
- Gutierrez Taño Javier
- Iglesia Gonzalez Juan Jose De La
- Jimenez Almansa Maria
- Jose Manuel Vazquez Galan
- Judez Minguez Maria Jose
- Lama Sanchez Daniel
- Leon Robador Gema
- Lopez De Larrinzar Galdamez Ignacio
- Maceiras Lopez Emilio Jose
- Maria Gemma Torres Francisco
- Miras Ramos Miguel Angel
- Moldovan Tocea Irina
- Monis Rodriguez Juan Carlos
- Moscardo De San Claudio Gemma
- Muñoz Pastor Antonio
- Oceja Merino Lucia
- Olivares Santos Juan Carlos
- Ortiz Aguilar Pedro Manuel
- Pablo Peralta Ballenilla
- Parraga Albacete Angel
- Perez Alonso Sandra
- Perez Gil Esther
- Perez Moreno Roberto
- Piña Jimenez Jose Luis
- Ramirez Solana Ana Maria
- Ramos Coalla Lucia
- Rivero Hernandez Esther
- Rodriguez Barranco Juan
- Rodriguez Moro Ander
- Sacco John William Charles
- Sanchez Carretero Ana Vanesa
- Sanchez Hernandez Lorena
- Sanchez Tomas Agustin Santiago
- Sandell Linda Madelene
- Sobrino Rodriguez Leticia Maria
- Sonia Belda Mira
- Tamsa Cristina
- Ugalde Otero Jose Manuel
- Urbina Cerezo Esther
- Urbina Pico Pedro
- Verdaguer Planella Marta
- Viñaras Gonzalo Jessica
- Zamorano Arias Casandra
Apoderado Mancomunado
- Acharya Smit Madhusuden
- Araceli Moreno Gil
- Araceli Moreno Gil
- Costoya Lamas Jose
- Fernandez Bermejo Patricia
- Fernandez Hernandez Jose David
- Fonts Mateo Nuria
- Garcia Alvarez Manuel Angel
- Gastaldello Mirca
- Gonzalez Trevijano Martin Jose
- Hermant Jeremy Pierre Germain
- Jimenez Toro Natalia Maria
- Jose Manuel Vazquez Galan
- Mariano Lopez Fernandez
- Millington Peter Denis
- Orozco Tejero Jose Carlos
- Percipalle David
- Quintero Ureña Roberto
- Quiralte Plañiol Blanca Maria
- Rodriguez Moro Ander
- Rodriguez Moro Ander
- Sacco John William Charles
- Thomas Matthew James
- Veiga Melhem Guillermo Nicolas
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1279 , F 225, S 8, H S 1960, I/A 4975 (16/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-205-39
Empresa: BANCO SANTANDER SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Abeleira Casado Ana Maria
- Alonso Bahamonde Juan Jose
- Alonso Mosquera Lucia
- Alvarez Portabales Antonio Eulogio
- Ameigeiras Sanchez Marta
- Antunez Perez Maria Del Mar
- Arias Urones Pedro
- Arranz Lecertua Asier
- Arrillaga Vergara Maria Teresa
- Avila Sanchez Aniceto
- Ayarzaguena Urkidi Julian
- Azcarate Amoros Jose Alejandro
- Badenes Gomez Alejandro
- Barral Enriquez Marcos
- Barreiro Sanroman Jose Manuel
- Becerra Gonzalez Alicia
- Benito Sanchez Francisco Javier
- Berdullas Silva Paula
- Bernado Puig Mariona
- Bezos Alonso Francisco Javier
- Blanco Corzon Monica
- Blanco Moledo Enrique
- Blanco Romar Patricia
- Brage Vilela Maria Isabel
- Bravo Plana Patricia
- Brocos Sanchez Sonia Flora
- Cadenas Ruiz Sagrario
- Cagiao Borrero Agustin
- Cancela Souto Juan Carlos
- Carmona Fernandez Raul
- Carneiro Aguado Tamara
- Carnero Firvida Jose Ramon
- Cerdeira Lois Miguel Angel
- Cervera Camuñez Alberto
- Chacon Muñoz Luis Alberto
- Chao Goas Juan Luis
- Chico Rodriguez Juan Carlos
- Ciriero Ugarte Juan Jose
- Corton Couto Alberto Ramon
- Cotano Arteche Sofia
- Crespo Saiz Santiago
- Da Silva Graña Antonio
- De Miguel Cercadillo Ainhoa
- Del Campo Laguillo Laura
- Del Valle Lopez Raul
- Delgado Ruiz De Galarreta Francisco
- Dillana Ramos Raul Maximo
- Donado-mazarron Sastre Carlos
- Eguren Llorente Urko
- Fagin Lueiro Emilio
- Fandiño Pita Maria Eugenia
- Fandiño Santos Jose Manuel
- Fernandez Ferreira Silvia
- Fernandez Ferrero Marcos
- Fraga Vazquez Javier
- Freire Gonzalez Manuel
- Freire Muiña Jesus
- Fuentefria Gonzalez Carlos
- Gallego Hernantes Ruben
- Galvez Fernandez Elia
- Garcia Barrio Jose Manuel
- Garcia Costoya Jose
- Garcia-echave Martinez Pascual
- Garcia Garcia Anibal
- Garcia Guijarro Maria Cristina
- Garcia Novo Mariano Lazaro
- Garcia Outeda Susana
- Garcia Santos Rafaela
- Garrido Cano Jorge
- Gerpe Lago Veronica
- Gil Fariña Nuria
- Gomez Lopez Alejandro
- Gonzalez Blanco Jorge
- Gonzalez Juncal Jose Antonio
- Gonzalez Sanchez Carlos
- Gonzalez Santos Jose Maria
- Gonzalez Seoane Juan Antonio
- Guede Pan Francisco Javier
- Guevara Del Rio Oscar
- Harguindey Fernandez Salvador
- Hassan Fernandez Rafael
- Hermelo Soliño Esteban
- Ibañez Giralda Santos
- Lago Garcia Francisco Jose
- Lago Lago Anxo Roman
- Landa Romera Jose German
- Larrabe Villar Jose Lorenzo
- Lema Barca Carmen
- Lendoiro Hermida German
- Lesmes Serrano Maria Guadalupe
- Lomba Martinez Rafael Raimundo
- Lopez Cabada Carlos
- Lopez Calleja Dulcenombre De Maria
- Lopez Pampin Antonio
- Lopez Roca Ruben
- Lopez Souto Laura
- Mallo Toral Marta Maria
- Mari Cardona Bartolome
- Martin Aparicio Domingo
- Martin Arevalo Rafael
- Martin Gomez Ruben
- Martin Mendivil Cristina
- Martin Morillo Francisco Candido
- Martinez Pedrera Jose Carlos
- Martinez Perez Jose Antonio
- Martinez Rodriguez Guadalupe
- Mato Barreiro Gonzalo
- Mendez Ares Carmen Belen
- Mendez Magan Miguel Angel
- Miguel Vazquez Juan Jose
- Miguens Pardal Manuel
- Miguez Castro Maria Jose
- Moledo Otero Maria Carmen
- Molina Galvez Miguel Angel
- Monroy Valverde Santiago
- Mosteiro Diez Marta
- Novas Dominguez Juan Manuel
- Nuñez Benavente Francisco
- Ochoa Sanchez Laura
- Ogando Caamaño Santiago
- Otero Garcia Maria Elena
- Otero Quinteiro Juan Ramon
- Outeiral Casal Jesus Verisimo
- Palacio Garcia Ander
- Pasandin Peteiro Juan Manuel
- Pena Comesaña Emilio
- Peralta Grimaldi Antonio Javier
- Perez Blazquez Raul
- Perez Calvo Maria Carmen
- Perez Conde Ariana
- Perez Martinez Pablo
- Perez Taboada Gema
- Pernas Hermida Luis Miguel
- Pernas Ituriza Francisco
- Peteiro Rodriguez Luis
- Pichel Villar Diego
- Pizarro De La Puente Gonzalo
- Platas Platas Sergio
- Pombo Piñeiro Cesar
- Ponce Bando Jose Manuel
- Poyan Alonso Carlos Jose
- Prieto Ribadavia Maria Jose
- Quintana Lopez Ana Maria
- Quintans Lopez Begoña
- Quintas Garcia Elias
- Ramirez Parrondo Antonio
- Ramos Bugueiro Juan Manuel
- Reina Gomez Miguel Angel
- Reixa Sanz Federico
- Revert Ferrero Javier
- Rey Fandiño Santiago
- Rey Mantaras Mauricio
- Rodriguez Blanco Rene
- Rodriguez-caso Losada Vicente
- Rodriguez Fernandez Nuria
- Rodriguez Fernandez Tamara
- Rodriguez Gonzalez Ignacio
- Rodriguez Rial Maria Amaya
- Rodriguez Rodriguez Rafael
- Rodriguez Valcarce Roberto
- Romero Gonzalez Rocio
- Rosales Estevez Maria Angeles
- Ruiz Sanz Cristina
- Ruz Marin Francisca
- Saez Alvarez Gaspar-angel
- Salgado Pazos Miguel Luis
- San Jose Morala Marta
- Sanchez Fernandez Obdulia
- Sanchez Rodriguez Araceli
- Sanguinetti Rodriguez Antonio
- Santiago Pardo Ines
- Sanz Hernandez Ivan
- Seoane Luaña Manuel
- Silva Alvarez Juan Jose
- Silva Martinez Juan Antonio
- Sobrino Rodriguez Leticia Maria
- Solares Acevedo Isabel
- Sousa Ojea Ruben
- Soutullo Garcia Alberto
- Taboada Ferreiro Maria Carmen
- Taboada Lodeiro Juan Jose Victoriano
- Terron Vazquez Valentina
- Tizon Iglesias Gema
- Toja Souto Jose Manuel
- Toro Diaz Jose Maria
- Ulloa Castiglio Ignacio Antonio
- Ulloa Taboada Francisco Javier
- Valdes Bernal Daniel
- Valiño Dominguez Fernando
- Valverde Lopez Irene
- Varela Vazquez Francisco Julio
- Vazquez Fandiño Rocio
- Vazquez Novoa Jose Antonio
- Veiga Iglesias Javier
- Velasco Guisado Vanessa Maria
- Vidal Conde Carmen Maria
- Vidal Rey Carlota Estefania
- Vidal Romay Enrique
- Vilariño Ripoll Jorge Alberto
- Villalba Gonzalez Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1184 , F 77, S 8, H S 1960, I/A 3571 (26/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-148-39
Empresa: BANCO POPULAR ESPAÑOL SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Agullo Llopis David
- Alvarez Cuñado Laura
- Andres Lerma Ana
- Barnes Rodriguez De Vera Maria Luisa
- Bouza Santiago Juan Antonio
- Bravo Agudo Angel
- Cabezas Sosa Alejandro
- Canellas Aguareles Marta
- Cardenas Gomez Sara
- Castro Alvarez Gonzalo
- Chacon Muñoz Luis Alberto
- Clua Moreno Laia
- Cortes Mariscal Maria Isabel
- Delgado Torrescusa Matilde Amparo
- Erkiaga Iribar Gentzane
- Escuer Alos Jose Antonio
- Esnaola Alegria Nerea
- Fernandez Copado Eva Mª
- Fernandez Osca Ana-isabel
- Ferrandiz Canto Silvia
- Garcia Garcia Diana
- Garcia Godoy Victor Manuel
- Garcia Lopez Vanessa
- Garcia Otero Barbara
- Garcia Roman Nieves Maria
- Giral Sangorrin Gema
- Gomar Navas Francisco Jose
- Gonzalez Izco Guillermo
- Gonzalez Rodriguez Enrique
- Granados Granados Andres
- Guia Lopez Jessica
- Gutierrez Eleguea Adrian
- Hernandez Ruiz Alicia
- Ibiricu Oroz Natalia
- Jimenez Alvarez De Cienfuegos Alvaro
- Jimenez Castelo Jorge Salvador
- Lagos Del Rio Vanesa
- Llanas Lara Gerard
- Lobato Fierro Eduardo
- Lopez Marquez Inmaculada Concepcion
- Lopez Moral Jessica
- Lorenzo Carbia Marco Antonio
- Luquete Marcos Blanca
- Martin Arranz Javier
- Martin De Bernardo Paniagua Natalia
- Martin Gomez Manuela
- Martin Gonzalez Sandra
- Martinez Copete Rafael
- Martinez Diez Oscar
- Martinez Sande Rafael
- Mayoral Gomez Sandra
- Moreno Gutierrez Antonio Angel
- Peitx Lambea Alba
- Perez Royo Javier
- Perez Toribio Maria
- Ramos Crespo Silvia
- Refoyo Alvarez Ruben
- Rivas Junquera Domingo
- Rodriguez Delgado Pablo
- Sandell Linda Madelene
- Santamaria Puras Aida
- Sobrino Rodriguez Leticia Maria
- Solsona Reliegos Alba
- Suarez Fernandez Pablo
- Torres Manso Monica
- Vadillo Lazaro Cristina
- Vazquez Serret Angels
- Vigo Otero Rocio
- Zurera Lopez Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35932 , F 100, S 8, H M 2715, I/A 2896 (04/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-133-28
Información de SOBRINO RODRIGUEZ LETICIA MARIA
Mostramos los datos de SOBRINO RODRIGUEZ LETICIA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SOBRINO RODRIGUEZ LETICIA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos