SANCHEZ FERNANDEZ OBDULIA
Informe ejecutivo de SANCHEZ FERNANDEZ OBDULIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE SANCHEZ FERNANDEZ OBDULIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANCO SANTANDER SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/07/2018 | 02/06/2020 |
BANCO PASTOR SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 19/01/2018 | 28/09/2018 |
ABANCA SERVICIOS FINANCIEROS EFC SA | Apoderado | 08/02/2018 |
VINCULACIONES DE SANCHEZ FERNANDEZ OBDULIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ FERNANDEZ OBDULIA
Empresa: BANCO SANTANDER SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Adam Garcia Jorge
- Aguiar Lerma Jose
- Alonso Gabriel Omar
- Alonso Tejon Gustavo Antonio
- Alvarez Osorio Martin Reyes
- Antonio Antoranz Devesa
- Caballero Suarez Juana Rosa
- Carlos Alonso Cobo
- Carlos Saez Aguado
- Cortabarria Ibañez Aitor
- De Los Rios Rodriguez Francisco
- Dominguez Santamaria Juan Vicente
- Escobar Casla Lourdes
- Gonzalez Juncal Jose Antonio
- Irizar Sarasua Juan Maria
- Juan Carlos Blazquez Gonzalez
- Julian Sanz Amiama
- Limon Iglesias Jacqueline
- Lutteroth Elizondo Ester
- Manero Rioja Francisco Javier
- Martinez De Aramayona Lopez Francisco Javier
- Masegosa Perez Tomas
- Mendez Martinez Modesto
- Montore Perez Jose Luis
- Nicolas Lison Domingo Antonio
- Ormaza Cano Jose Maria
- Paderne Fernandez Francisco Jose
- Piñar Garcia Antonio
- Prades Abellan Marc
- Ramos Bugueiro Juan Manuel
- Ruiz Capillas Mancebon Daniel
- Sanchez Fernandez Obdulia
- Sanchez Sanz Maria Teresa
- Santiago Santana Juan Carlos
- Seoane Luaña Manuel
- Toledo Galan Javier
- Torres Cladelles Antonio Ramon
- Urbanos Garcia Raul
- Vielva Perez Fernando
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Ana Sanchez Gonzalez
- Carrero Perez Jesus Carlos
- Enrique Torres Haba
- Enrique Torres Haba
- Garcia Abuelo Miguel Angel
- Guix Barcena Carlos Jose
- Guix Barcena Carlos Jose
- Jesus Blanco Pascual
- Jesus Pinillos De Andres
- Jose Luis Marco Sierra
- Lavilla Cruz Jesus Carlos
- Mercedes Gomez Diaz
- Montero Diego Victor Francisco
- Moral Luque Antonio Francisco
- Moral Luque Antonio Francisco
- Ramos Torres Miguel Angel
- Reyes Gonzalo Luis Guillermo
- Reyes Gonzalo Luis Guillermo
- Rozalen Andres Alberto
- Sanchez Arona Jesus
- Sanz Saez Vicente
- Susana Ramirez Eugenio
- Vela Encinar Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1217 , F 122, S 8, H S 1960, I/A 4059 (02/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-111-39
Empresa: BANCO SANTANDER SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Abeleira Casado Ana Maria
- Alonso Bahamonde Juan Jose
- Alonso Mosquera Lucia
- Alvarez Portabales Antonio Eulogio
- Ameigeiras Sanchez Marta
- Antunez Perez Maria Del Mar
- Arias Urones Pedro
- Arranz Lecertua Asier
- Arrillaga Vergara Maria Teresa
- Avila Sanchez Aniceto
- Ayarzaguena Urkidi Julian
- Azcarate Amoros Jose Alejandro
- Badenes Gomez Alejandro
- Barral Enriquez Marcos
- Barreiro Sanroman Jose Manuel
- Becerra Gonzalez Alicia
- Benito Sanchez Francisco Javier
- Berdullas Silva Paula
- Bernado Puig Mariona
- Bezos Alonso Francisco Javier
- Blanco Corzon Monica
- Blanco Moledo Enrique
- Blanco Romar Patricia
- Brage Vilela Maria Isabel
- Bravo Plana Patricia
- Brocos Sanchez Sonia Flora
- Cadenas Ruiz Sagrario
- Cagiao Borrero Agustin
- Cancela Souto Juan Carlos
- Carmona Fernandez Raul
- Carneiro Aguado Tamara
- Carnero Firvida Jose Ramon
- Cerdeira Lois Miguel Angel
- Cervera Camuñez Alberto
- Chacon Muñoz Luis Alberto
- Chao Goas Juan Luis
- Chico Rodriguez Juan Carlos
- Ciriero Ugarte Juan Jose
- Corton Couto Alberto Ramon
- Cotano Arteche Sofia
- Crespo Saiz Santiago
- Da Silva Graña Antonio
- De Miguel Cercadillo Ainhoa
- Del Campo Laguillo Laura
- Del Valle Lopez Raul
- Delgado Ruiz De Galarreta Francisco
- Dillana Ramos Raul Maximo
- Donado-mazarron Sastre Carlos
- Eguren Llorente Urko
- Fagin Lueiro Emilio
- Fandiño Pita Maria Eugenia
- Fandiño Santos Jose Manuel
- Fernandez Ferreira Silvia
- Fernandez Ferrero Marcos
- Fraga Vazquez Javier
- Freire Gonzalez Manuel
- Freire Muiña Jesus
- Fuentefria Gonzalez Carlos
- Gallego Hernantes Ruben
- Galvez Fernandez Elia
- Garcia Barrio Jose Manuel
- Garcia Costoya Jose
- Garcia-echave Martinez Pascual
- Garcia Garcia Anibal
- Garcia Guijarro Maria Cristina
- Garcia Novo Mariano Lazaro
- Garcia Outeda Susana
- Garcia Santos Rafaela
- Garrido Cano Jorge
- Gerpe Lago Veronica
- Gil Fariña Nuria
- Gomez Lopez Alejandro
- Gonzalez Blanco Jorge
- Gonzalez Juncal Jose Antonio
- Gonzalez Sanchez Carlos
- Gonzalez Santos Jose Maria
- Gonzalez Seoane Juan Antonio
- Guede Pan Francisco Javier
- Guevara Del Rio Oscar
- Harguindey Fernandez Salvador
- Hassan Fernandez Rafael
- Hermelo Soliño Esteban
- Ibañez Giralda Santos
- Lago Garcia Francisco Jose
- Lago Lago Anxo Roman
- Landa Romera Jose German
- Larrabe Villar Jose Lorenzo
- Lema Barca Carmen
- Lendoiro Hermida German
- Lesmes Serrano Maria Guadalupe
- Lomba Martinez Rafael Raimundo
- Lopez Cabada Carlos
- Lopez Calleja Dulcenombre De Maria
- Lopez Pampin Antonio
- Lopez Roca Ruben
- Lopez Souto Laura
- Mallo Toral Marta Maria
- Mari Cardona Bartolome
- Martin Aparicio Domingo
- Martin Arevalo Rafael
- Martin Gomez Ruben
- Martin Mendivil Cristina
- Martin Morillo Francisco Candido
- Martinez Pedrera Jose Carlos
- Martinez Perez Jose Antonio
- Martinez Rodriguez Guadalupe
- Mato Barreiro Gonzalo
- Mendez Ares Carmen Belen
- Mendez Magan Miguel Angel
- Miguel Vazquez Juan Jose
- Miguens Pardal Manuel
- Miguez Castro Maria Jose
- Moledo Otero Maria Carmen
- Molina Galvez Miguel Angel
- Monroy Valverde Santiago
- Mosteiro Diez Marta
- Novas Dominguez Juan Manuel
- Nuñez Benavente Francisco
- Ochoa Sanchez Laura
- Ogando Caamaño Santiago
- Otero Garcia Maria Elena
- Otero Quinteiro Juan Ramon
- Outeiral Casal Jesus Verisimo
- Palacio Garcia Ander
- Pasandin Peteiro Juan Manuel
- Pena Comesaña Emilio
- Peralta Grimaldi Antonio Javier
- Perez Blazquez Raul
- Perez Calvo Maria Carmen
- Perez Conde Ariana
- Perez Martinez Pablo
- Perez Taboada Gema
- Pernas Hermida Luis Miguel
- Pernas Ituriza Francisco
- Peteiro Rodriguez Luis
- Pichel Villar Diego
- Pizarro De La Puente Gonzalo
- Platas Platas Sergio
- Pombo Piñeiro Cesar
- Ponce Bando Jose Manuel
- Poyan Alonso Carlos Jose
- Prieto Ribadavia Maria Jose
- Quintana Lopez Ana Maria
- Quintans Lopez Begoña
- Quintas Garcia Elias
- Ramirez Parrondo Antonio
- Ramos Bugueiro Juan Manuel
- Reina Gomez Miguel Angel
- Reixa Sanz Federico
- Revert Ferrero Javier
- Rey Fandiño Santiago
- Rey Mantaras Mauricio
- Rodriguez Blanco Rene
- Rodriguez-caso Losada Vicente
- Rodriguez Fernandez Nuria
- Rodriguez Fernandez Tamara
- Rodriguez Gonzalez Ignacio
- Rodriguez Rial Maria Amaya
- Rodriguez Rodriguez Rafael
- Rodriguez Valcarce Roberto
- Romero Gonzalez Rocio
- Rosales Estevez Maria Angeles
- Ruiz Sanz Cristina
- Ruz Marin Francisca
- Saez Alvarez Gaspar-angel
- Salgado Pazos Miguel Luis
- San Jose Morala Marta
- Sanchez Fernandez Obdulia
- Sanchez Rodriguez Araceli
- Sanguinetti Rodriguez Antonio
- Santiago Pardo Ines
- Sanz Hernandez Ivan
- Seoane Luaña Manuel
- Silva Alvarez Juan Jose
- Silva Martinez Juan Antonio
- Sobrino Rodriguez Leticia Maria
- Solares Acevedo Isabel
- Sousa Ojea Ruben
- Soutullo Garcia Alberto
- Taboada Ferreiro Maria Carmen
- Taboada Lodeiro Juan Jose Victoriano
- Terron Vazquez Valentina
- Tizon Iglesias Gema
- Toja Souto Jose Manuel
- Toro Diaz Jose Maria
- Ulloa Castiglio Ignacio Antonio
- Ulloa Taboada Francisco Javier
- Valdes Bernal Daniel
- Valiño Dominguez Fernando
- Valverde Lopez Irene
- Varela Vazquez Francisco Julio
- Vazquez Fandiño Rocio
- Vazquez Novoa Jose Antonio
- Veiga Iglesias Javier
- Velasco Guisado Vanessa Maria
- Vidal Conde Carmen Maria
- Vidal Rey Carlota Estefania
- Vidal Romay Enrique
- Vilariño Ripoll Jorge Alberto
- Villalba Gonzalez Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1184 , F 77, S 8, H S 1960, I/A 3571 (26/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-148-39
Empresa: ABANCA SERVICIOS FINANCIEROS EFC SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Aldecoa Marco Luis Angel
- Alfocea Zamora Antonio
- Aller Lopez Jaime
- Arnaiz Zubizarreta Alberto
- Arroyo Gonzalez Martiniano
- Barcia Baliñas Daniel
- Bataller Corella Juan Jose
- Bayarri Prades Juan Alfonso
- Bermudez Garcia Ramos Alfonso
- Burguillo Vazquez Maria Yolanda
- Caamaño Seoane Joaquin
- Calvo Neira Manuel Andres
- Carbajo Gonzalez Adriano
- Carballido Presas Abel
- Casares Santana Jose Manuel
- Cervera Gomez Miguel
- Couso Gonzalez Alejo
- Cuiña Lopez Luis Evaristo
- Diaz Campos Rodolfo
- Diaz De Aranguiz Resano Angel
- Dueñas Selma Francisco Javier
- Eguiguren Vazquez Alfonso
- Faubel Sauri Eliseo
- Fernandez Garcia Javier
- Fontenla Barreiro Manuel
- Galindo Corella Carmelo
- Gallardo Macia Paloma
- Garcia Cendan Miguel Angel
- Garcia Mendez Susana
- Gomez Blanco Jose
- Gomez De Membrillera Borrego Manuel Enrique
- Gomez Ramos Javier
- Gonzalez Riveiro Fernando
- Gonzalez Viejo Gregorio
- Ivakhno Nadezna
- Larrosa Lema Manuel
- Lopez Nogues Juan
- Lores Martinez Francisco
- Lubiano Martinez Gregorio
- Matos Lopez Manuel
- Morato Miguel Carlos
- Moreiro Lopez Rafael
- Moreno Gonzalez Jose Pedro
- Naveiras Rancaño Julio Luis
- Nuñez Pintor Saturnino
- Otero Gonzalez Jose Luis
- Pastor Santos Francisco Javier
- Pena Beiroa Jose Antonio
- Peña Rial Jose Abel
- Pisa Lalana Angel
- Prada Vidal Esteban
- Prieto Lopez Fernando
- Rama Penas Oscar
- Ramirez Martinez Jose
- Ramos Guerreira Francisco Javier
- Rivas Rodriguez-grandjean Pedro
- Rodriguez Gomez Angel
- Saenz Garcia Jose Manuel
- Saez Ponte Enrique
- Sanchez Fernandez Obdulia
- Sanchez Jimenez Emilio
- Tello Gonzalez Ignacio
- Tobio Barreira Jose Manuel
- Traveso Vence Carlos Javier
- Valiño Lopez Horacio
- Yebra Varela Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1850 , F 224, S 8, H C 6118, I/A 171 (08/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-33-15
Empresa: BANCO PASTOR SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Sanchez Fernandez Obdulia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3585 , F 43, S 8, H C 49294, I/A 126 (19/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-20-15
Información de SANCHEZ FERNANDEZ OBDULIA
Mostramos los datos de SANCHEZ FERNANDEZ OBDULIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ FERNANDEZ OBDULIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos