SECTOR PESQUERO DE RIBEIRA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Malecon, 35
Código Postal 15960
Municipio Ribeira
Provincia A Coruña
Mapa Ver Mapa
Razón Social SECTOR PESQUERO DE RIBEIRA SA
CIF A70527015
Capital Social 68000.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de pescados, mariscos y otros productos alimenticios
Fecha de Constitución 10/06/2017
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE SECTOR PESQUERO DE RIBEIRA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SECTOR PESQUERO DE RIBEIRA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUDITORES ASOCIADOS AAGC SAP | Liquidador Unico | 09/01/2023 | 31/08/2023 |
Ayaso Casais Francisco | Apoderado Mancomunado | 28/07/2017 | 31/08/2023 |
Ayaso Casais Francisco | Apoderado Solidario | 28/07/2017 | 31/08/2023 |
Crujeiras Alvarez Jose Ramon | Apoderado Mancomunado | 28/07/2017 | 31/08/2023 |
Perez Martinez Pablo | Apoderado Solidario | 28/07/2017 | 31/08/2023 |
Perez Martinez Pablo | Apoderado Mancomunado | 28/07/2017 | 31/08/2023 |
Ayaso Casais Francisco | Vicepresidente | 03/07/2017 | 09/01/2023 |
Ayaso Casais Francisco | Consejero | 03/07/2017 | 09/01/2023 |
Confradia Pescadores De Carreira Y Aguiño | Consejero | 03/07/2017 | 09/01/2023 |
PESCA HERMO SL | Consejero | 03/07/2017 | 09/01/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SECTOR PESQUERO DE RIBEIRA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 311 , F 106, S 8, H SC 49061, I/A 5 (31/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-172-15
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 311 , F 105, S 8, H SC 49061, I/A 4 (09/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-11-15
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 311 , F 105, S 8, H SC 49061, I/A 4 (09/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-11-15
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 311 , F 105, S 8, H SC 49061, I/A 4 (09/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-11-15
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 311 , F 105, S 8, H SC 49061, I/A 4 (09/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-11-15
- Otras modificaciones estatutarias: ARTICULO 22º.- PRESIDENCIA DEL CONSEJO. 1.- El Presidente del Consejo de Administración lo será a la vez de la Sociedad, y tendrá todas las facultades y atribuciones que le señalan los diversos artículos de estos Estatutos y, además, las siguientes. Primera.- Presidir, dirigir, abrir y cerrar las ARTICULO 26º.- CONTINUACION DE LOS CARGOS. 1.- El Presidente y Vicepresidente y, en su caso, el Secretario y Vicesecretarios que sean reelegidos miembros del Consejo por la Junta General continuarán desempeñando los cargos que ostentaban con anterioridad en el seno del Consejo de Administración sin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 311 , F 105, S 8, H SC 49061, I/A 3 (02/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-152-15
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 311 , F 104, S 8, H SC 49061, I/A 2 (28/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-148-15
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 311 , F 99, S 8, H SC 49061, I/A 1 (03/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-129-15
Dirección:AVDA DO MALECON 35 ENTREP (RIBEIRA)
Comienzo de operaciones:10/06/17
Objeto social:La Sociedad se dedicará a la actividad de gestión de lonjas de pescado, con todas las actividades auxiliares que correspondan. CNAE actividad principal 4638.-
Capital Suscrito:68.000,00 Euros
Desembolsado:68.000,00 Euros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 311 , F 99, S 8, H SC 49061, I/A 1 (03/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-129-15