PEREA ROMERO HIPOLITO
Informe ejecutivo de PEREA ROMERO HIPOLITO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE PEREA ROMERO HIPOLITO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSTRUCCIONES COLON 60 SL | Presidente | 28/01/2016 | |
CONSTRUCCIONES COLON 60 SL | Consejero | 28/01/2016 | |
AGRUPACION INDUSTRIAL DE ENVASES Y EMBALAJES SL | Presidente | 26/01/2016 | |
AGRUPACION INDUSTRIAL DE ENVASES Y EMBALAJES SL | Consejero | 26/01/2016 | |
GENERAL DE REPRESENTACIONES Y COMERCIO EXTERIOR SL | Presidente | 25/01/2016 | |
GENERAL DE REPRESENTACIONES Y COMERCIO EXTERIOR SL | Consejero | 25/01/2016 | |
CONSTRUCCIONES Y ESTACIONAMIENTOS SA | Consejero | 11/09/2009 | 18/01/2016 |
CONSTRUCCIONES Y ESTACIONAMIENTOS SA | Presidente | 25/02/2013 | 18/01/2016 |
CONSTRUCCIONES Y ESTACIONAMIENTOS SA | Consejero | 25/02/2013 | 18/01/2016 |
CONSTRUCCIONES Y ESTACIONAMIENTOS SA | Presidente | 11/09/2009 | 25/02/2013 |
VINCULACIONES DE PEREA ROMERO HIPOLITO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREA ROMERO HIPOLITO
Empresa: CONSTRUCCIONES COLON 60 SL
Consejero
- Perea Pellicer Maria Asuncion
- Perea Romero Hipolito
Presidente
- Perea Romero Hipolito
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4603, L 1913, F 83, S 8, H V 28320, I/A 5 (28/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-23-46
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Perea Pellicer Maria Asuncion
- Perea Romero Hipolito
Presidente
- Perea Romero Hipolito
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5931, L 3237, F 69, S 8, H V 6560, I/A 10 (26/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-21-46
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Perea Pellicer Maria Asuncion
- Perea Romero Hipolito
Presidente
- Perea Romero Hipolito
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3866, L 1178, F 201, S 8, H V 16040, I/A 9 (25/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-20-46
Empresa: CONSTRUCCIONES Y ESTACIONAMIENTOS SA
Consejero
- Perea Romero Hipolito
Presidente
- Perea Romero Hipolito
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4043, L 1355, F 138, S 8, H V 18341, I/A 22 (18/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-15-46
Empresa: CONSTRUCCIONES Y ESTACIONAMIENTOS SA
Consejero
- Perea Garcia Ignacio
- Perea Pellicer Hipolito
- Perea Pellicer Jose Ignacio
- Perea Pellicer Juan Vicente
- Perea Romero Hipolito
Presidente
- Perea Romero Hipolito
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4043, L 1355, F 137, S 8, H V 18341, I/A 20 (25/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-43-46
Empresa: CONSTRUCCIONES Y ESTACIONAMIENTOS SA
Consejero Delegado Solidario
Presidente
- Perea Romero Hipolito
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4043, L 1355, F 137, S 8, H V 18341, I/A 20 (25/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-43-46
Empresa: CONSTRUCCIONES Y ESTACIONAMIENTOS SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
- Perea Romero Hipolito
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4043, L 1355, F 136, S 8, H V 18341, I/A 17 (11/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-181-46
Información de PEREA ROMERO HIPOLITO
Mostramos los datos de PEREA ROMERO HIPOLITO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREA ROMERO HIPOLITO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos