GENERAL DE REPRESENTACIONES Y COMERCIO EXTERIOR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Colón, 60
Código Postal 46004
Municipio València
Provincia Valencia
Razón Social GENERAL DE REPRESENTACIONES Y COMERCIO EXTERIOR SL
CIF B46345849
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE GENERAL DE REPRESENTACIONES Y COMERCIO EXTERIOR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GENERAL DE REPRESENTACIONES Y COMERCIO EXTERIOR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Pascual Perea Guillermo Jeronimo | Liquidador Mancomunado | 12/11/2021 | 12/11/2021 |
Pascual Perea Guillermo Jeronimo | Consejero | 25/01/2016 | 12/11/2021 |
Perea Garcia Ignacio | Consejero | 12/11/2021 | |
Perea Garcia Ignacio | Secretario | 12/11/2021 | |
Perea Pellicer Hipolito | Consejero | 12/11/2021 | |
Perea Pellicer Hipolito | Liquidador Mancomunado | 12/11/2021 | 12/11/2021 |
Perea Pellicer Hipolito | Presidente | 25/01/2016 | 12/11/2021 |
Perea Pellicer Hipolito | Consejero Delegado Solidario | 12/11/2021 | |
Perea Pellicer Jose Ignacio | Consejero | 12/11/2021 | |
Perea Pellicer Jose Ignacio | Liquidador Mancomunado | 12/11/2021 | 12/11/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GENERAL DE REPRESENTACIONES Y COMERCIO EXTERIOR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3866, L 1178, F 210, S 8, H V 16040, I/A 10 (12/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-222-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3866, L 1178, F 210, S 8, H V 16040, I/A 10 (12/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-222-46
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Liquidadores Mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3866, L 1178, F 210, S 8, H V 16040, I/A 10 (12/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-222-46
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3866, L 1178, F 210, S 8, H V 16040, I/A 10 (12/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-222-46
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Liquidador Mancomunado
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3866, L 1178, F 210, S 8, H V 16040, I/A 10 (12/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-222-46
- Se determina que el Consejo de Administracion de la sociedad este compuesto por un total de cinco miembros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3866, L 1178, F 201, S 8, H V 16040, I/A 9 (25/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-20-46
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3866, L 1178, F 201, S 8, H V 16040, I/A 9 (25/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-20-46
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3866, L 1178, F 201, S 8, H V 16040, I/A 9 (25/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-20-46
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-160-46
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-170-46