PEREA PELLICER JUAN VICENTE
Informe ejecutivo de PEREA PELLICER JUAN VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE PEREA PELLICER JUAN VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PACK ESPAÑOLA SL | Administrador Unico | 16/11/2021 | |
GENERAL DE REPRESENTACIONES Y COMERCIO EXTERIOR SL | Consejero | 12/11/2021 | |
GENERAL DE REPRESENTACIONES Y COMERCIO EXTERIOR SL | Vicepresidente | 12/11/2021 | |
GENERAL DE REPRESENTACIONES Y COMERCIO EXTERIOR SL | Consejero Delegado Solidario | 12/11/2021 | |
CONSTRUCCIONES Y ESTACIONAMIENTOS SA | Consejero | 25/02/2013 | 21/01/2020 |
CONSTRUCCIONES Y ESTACIONAMIENTOS SA | Apoderado Solidario | 25/02/2013 | 21/01/2020 |
CONSTRUCCIONES COLON 60 SL | Consejero | 11/11/2016 | |
CONSTRUCCIONES COLON 60 SL | Liquidador Mancomunado | 11/11/2016 | 11/11/2016 |
CONSTRUCCIONES Y ESTACIONAMIENTOS SA | Consejero Delegado Solidario | 11/09/2009 | 25/02/2013 |
CONSTRUCCIONES Y ESTACIONAMIENTOS SA | Consejero | 11/09/2009 | 25/02/2013 |
VINCULACIONES DE PEREA PELLICER JUAN VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREA PELLICER JUAN VICENTE
Empresa: PACK ESPAÑOLA SL
Administrador Unico
- Perea Pellicer Juan Vicente
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4328, L 1640, F 147, S 8, H V 22215, I/A 12 (16/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-224-46
Consejero Delegado Solidario
- Perea Pellicer Hipolito
- Perea Pellicer Juan Vicente
Consejero
- Pascual Perea Guillermo Jeronimo
- Perea Garcia Ignacio
- Perea Pellicer Hipolito
- Perea Pellicer Jose Ignacio
- Perea Pellicer Juan Vicente
Liquidador Mancomunado
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Perea Pellicer Juan Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3866, L 1178, F 210, S 8, H V 16040, I/A 10 (12/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-222-46
Empresa: CONSTRUCCIONES Y ESTACIONAMIENTOS SA
Apoderado Solidario
- Pascual Perea Guillermo Jeronimo
- Perea Pellicer Hipolito
- Perea Pellicer Jose Ignacio
- Perea Pellicer Jose Ignacio
- Perea Pellicer Juan Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4043, L 1355, F 139, S 8, H V 18341, I/A 25 (21/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-18-46
Empresa: CONSTRUCCIONES Y ESTACIONAMIENTOS SA
Consejero
- Pascual Perea Guillermo Jeronimo
- Perea Garcia Ignacio
- Perea Pellicer Hipolito
- Perea Pellicer Jose Ignacio
- Perea Pellicer Juan Vicente
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4043, L 1355, F 139, S 8, H V 18341, I/A 24 (21/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-18-46
Empresa: CONSTRUCCIONES Y ESTACIONAMIENTOS SA
Consejero
- Pascual Perea Guillermo Jeronimo
- Perea Garcia Ignacio
- Perea Pellicer Hipolito
- Perea Pellicer Jose Ignacio
- Perea Pellicer Juan Vicente
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4043, L 1355, F 138, S 8, H V 18341, I/A 23 (04/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-197-46
Empresa: CONSTRUCCIONES COLON 60 SL
Liquidador Mancomunado
- Pascual Perea Guillermo Jeronimo
- Perea Pellicer Jose Ignacio
- Perea Pellicer Juan Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4603, L 1913, F 84, S 8, H V 28320, I/A 6 (11/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-220-46
Empresa: CONSTRUCCIONES COLON 60 SL
Consejero Delegado
Consejero
- Pascual Perea Guillermo Jeronimo
- Perea Garcia Ignacio
- Perea Pellicer Hipolito
- Perea Pellicer Jose Ignacio
- Perea Pellicer Juan Vicente
Liquidador Mancomunado
- Pascual Perea Guillermo Jeronimo
- Perea Pellicer Jose Ignacio
- Perea Pellicer Juan Vicente
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4603, L 1913, F 84, S 8, H V 28320, I/A 6 (11/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-220-46
Empresa: CONSTRUCCIONES Y ESTACIONAMIENTOS SA
Apoderado Solidario
- Pascual Perea Guillermo Jeronimo
- Perea Pellicer Hipolito
- Perea Pellicer Jose Ignacio
- Perea Pellicer Juan Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4043, L 1355, F 137, S 8, H V 18341, I/A 21 (25/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-43-46
Empresa: CONSTRUCCIONES Y ESTACIONAMIENTOS SA
Consejero
- Perea Garcia Ignacio
- Perea Pellicer Hipolito
- Perea Pellicer Jose Ignacio
- Perea Pellicer Juan Vicente
- Perea Romero Hipolito
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4043, L 1355, F 137, S 8, H V 18341, I/A 20 (25/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-43-46
Empresa: CONSTRUCCIONES Y ESTACIONAMIENTOS SA
Consejero Delegado Solidario
- Perea Pellicer Hipolito
- Perea Pellicer Jose Ignacio
- Perea Pellicer Juan Vicente
Consejero
- Perea Pellicer Hipolito
- Perea Pellicer Jose Ignacio
- Perea Pellicer Juan Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4043, L 1355, F 137, S 8, H V 18341, I/A 19 (25/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-43-46
VER MAS ACTOS
Información de PEREA PELLICER JUAN VICENTE
Mostramos los datos de PEREA PELLICER JUAN VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREA PELLICER JUAN VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos