CONSTRUCCIONES COLON 60 SL - EXTINGUIDA
Municipio València
Provincia Valencia
Razón Social CONSTRUCCIONES COLON 60 SL
CIF B96188578
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE CONSTRUCCIONES COLON 60 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CONSTRUCCIONES COLON 60 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Pascual Perea Guillermo Jeronimo | Liquidador Mancomunado | 11/11/2016 | 11/11/2016 |
Pascual Perea Guillermo Jeronimo | Consejero | 28/01/2016 | 11/11/2016 |
Perea Garcia Ignacio | Secretario | 11/11/2016 | |
Perea Garcia Ignacio | Consejero | 11/11/2016 | |
Perea Pellicer Hipolito | Consejero Delegado | 11/11/2016 | |
Perea Pellicer Hipolito | Consejero | 11/11/2016 | |
Perea Pellicer Hipolito | Presidente | 28/01/2016 | 11/11/2016 |
Perea Pellicer Jose Ignacio | Consejero | 11/11/2016 | |
Perea Pellicer Jose Ignacio | Liquidador Mancomunado | 11/11/2016 | 11/11/2016 |
Perea Pellicer Juan Vicente | Consejero | 11/11/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CONSTRUCCIONES COLON 60 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4603, L 1913, F 84, S 8, H V 28320, I/A 6 (11/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-220-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4603, L 1913, F 84, S 8, H V 28320, I/A 6 (11/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-220-46
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Liquidadores Mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4603, L 1913, F 84, S 8, H V 28320, I/A 6 (11/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-220-46
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4603, L 1913, F 84, S 8, H V 28320, I/A 6 (11/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-220-46
Consejero Delegado
Consejero
Liquidador Mancomunado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4603, L 1913, F 84, S 8, H V 28320, I/A 6 (11/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-220-46
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4603, L 1913, F 83, S 8, H V 28320, I/A 5 (28/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-23-46
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4603, L 1913, F 83, S 8, H V 28320, I/A 5 (28/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-23-46
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-160-46
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-170-46
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-194-46