PENA BARREIRO RAUL
Informe ejecutivo de PENA BARREIRO RAUL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE PENA BARREIRO RAUL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARTES GRAFICAS AUXILIARES DEL LIBRO SL | Consejero | 11/03/2020 | |
ZURICH SANTANDER HOLDING (SPAIN ) SL | Apoderado Mancomunado | 20/10/2014 |
VINCULACIONES DE PENA BARREIRO RAUL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PENA BARREIRO RAUL
Empresa: PLAN MAKERS SL
Apoderado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44661 , F 198, S 8, H B 462779, I/A 4 (11/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-55-08
Apoderado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40785 , F 134, S 8, H B 139713, I/A 23 (11/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-55-08
Empresa: ZURICH SANTANDER HOLDING (SPAIN ) SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Facon Francois Jean Henry
- Pena Barreiro Raul
- Villoslada Montpart Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34459 , F 157, S 8, H M 534050, I/A 25 (06/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-216-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Facon Francois Jean Henry
- Pena Barreiro Raul
- Villoslada Montpart Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32739 , F 177, S 8, H M 536229, I/A 24 (24/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-209-28
Empresa: ZURICH SANTANDER HOLDING (SPAIN ) SL
Consejero
- Pena Barreiro Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34459 , F 155, S 8, H M 534050, I/A 19 (21/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-186-28
Consejero
- Pena Barreiro Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32739 , F 175, S 8, H M 536229, I/A 19 (21/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-186-28
Empresa: SANTANDER INSURANCE HOLDING SL
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32165 , F 55, S 8, H M 382374, I/A 47 (21/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-62-28
Consejero
- Adrada Alba Cristina
- Calleja Ruiz Oscar
- Diaz Nuñez Carlos
- Martin Lopez Pablo
- Pena Barreiro Raul
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28346 , F 219, S 8, H M 164680, I/A 84 (13/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-223-28
Empresa: ZURICH SANTANDER HOLDING (SPAIN ) SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29679 , F 24, S 8, H M 534050, I/A 9 (20/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-206-28
Consejero
- Barrera Perez-seoane Imara
- Pena Barreiro Raul
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28346 , F 214, S 8, H M 164680, I/A 74 (29/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-236-28
VER MAS ACTOS
Información de PENA BARREIRO RAUL
Mostramos los datos de PENA BARREIRO RAUL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PENA BARREIRO RAUL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos