DIAZ NUÑEZ CARLOS
Informe ejecutivo de DIAZ NUÑEZ CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 14
Empresas inactivas: 9
CARGOS DE DIAZ NUÑEZ CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SAM INVESTMENT HOLDINGS SL | Apoderado | 30/11/2020 |
VINCULACIONES DE DIAZ NUÑEZ CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DIAZ NUÑEZ CARLOS
Consejero
- Diaz Nuñez Carlos
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34163 , F 12, S 8, H M 390644, I/A 50 (08/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-70-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Diaz Nuñez Carlos
- Fernandez Ezquerro Ismael
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34163 , F 10, S 8, H M 390644, I/A 49 (07/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-69-28
Empresa: SAM INVESTMENT HOLDINGS SL
Apoderado
- Ali Harrus
- Alvarez Bartolome Santiago
- Belinky Mariano
- De Lazaro Torres Lazaro
- Diaz Llanos Gustavo Borja
- Diaz Nuñez Carlos
- Estevez Iglesias Patricia
- Faz Escaño Antonio
- Garcia Adrian Raul
- Garcia De La Sierra Emilio
- Garcia Izquierdo Ruiz Luis
- Lasanta Cabrero Jesus
- Martinez Martinez Yolanda
- Matarranz Sanz De Madrid Victor
- Medina Vazquez Maria-luz
- Paez Moriana Antonio
- Reija Ruiz Diego
- Ruiz Castañeda Jesus
- Sanchez Diaz Jose Luis
- Serrano Saenz De Tejada Cristina
- Soto Reumkens Natalia
- Veiga Melhem Guillermo Nicolas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41010 , F 75, S 8, H M 727304, I/A 4 (30/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-235-28
Empresa: SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION SA SOCIEDAD GESTORA DE INSTITUCIONES DE INVERSION COLECTIVA
Consejero
- Diaz Nuñez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32384 , F 87, S 8, H M 40774, I/A 148 (01/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-174-28
Consejero
- Diaz Nuñez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34163 , F 7, S 8, H M 390644, I/A 46 (14/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-162-28
Empresa: ALLFUNDS BANK SA
Consejero
- Diaz Nuñez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34887 , F 124, S 8, H M 268651, I/A 194 (05/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-131-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Diaz Nuñez Carlos
- Fernandez Ezquerro Ismael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34163 , F 5, S 8, H M 390644, I/A 44 (07/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-52-28
Consejero
- Diaz Nuñez Carlos
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34163 , F 5, S 8, H M 390644, I/A 43 (03/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-30-28
Consejero
- Diaz Nuñez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34163 , F 2, S 8, H M 390644, I/A 37 (27/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-128-28
Empresa: SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION SA SOCIEDAD GESTORA DE INSTITUCIONES DE INVERSION COLECTIVA
Consejero
- Diaz Nuñez Carlos
- Garcia Gomez Francisco Javier
- Palacios Castañeda Carlos Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32384 , F 70, S 8, H M 40774, I/A 116 (06/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-71-28
VER MAS ACTOS
Información de DIAZ NUÑEZ CARLOS
Mostramos los datos de DIAZ NUÑEZ CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DIAZ NUÑEZ CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos