BAQUERO PONTE ARMANDO JORGE
Informe ejecutivo de BAQUERO PONTE ARMANDO JORGE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 20
Empresas inactivas: 10
CARGOS DE BAQUERO PONTE ARMANDO JORGE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SANTANDER COMPARA HOLDING SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 13/08/2024 | |
SANTANDER COMPARA HOLDING SL | Consejero | 09/07/2024 | |
SANTANDER INSURANCE SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 24/01/2024 | |
MAYTOWER SL | Liquidador | 01/08/2023 | |
ARTES GRAFICAS AUXILIARES DEL LIBRO SL | Consejero | 11/03/2020 | |
BANCO SANTANDER SA | Apoderado Mancomunado | 21/11/2018 | |
HUMBOL ONE SL | Administrador Solidario | 25/04/2018 | |
GLOBAL SCORPI SL | Administrador Solidario | 07/04/2017 | |
FULLVENTURE ASESORES SL | Administrador Solidario | 21/06/2016 |
VINCULACIONES DE BAQUERO PONTE ARMANDO JORGE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BAQUERO PONTE ARMANDO JORGE
Empresa: SANTANDER COMPARA HOLDING SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alvarez Bartolome Santiago
- Baquero Ponte Armando Jorge
- Carrasco Bahamonde Francisco
- Fonseca Torre Eneko
- Sanchez Rodriguez Laura
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 827724, I/A 3 (13/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-161-28
Empresa: SANTANDER COMPARA HOLDING SL
Consejero
- Baquero Ponte Armando Jorge
- Del Cura Ayuso Francisco
- Sanchez Rodriguez Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 827724, I/A 1 (09/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-136-28
Empresa: SANTANDER INSURANCE SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Baquero Ponte Armando Jorge
- Carrasco Bahamonde Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45307 , F 58, S 8, H M 793805, I/A 8 (24/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-22-28
Empresa: MAYTOWER SL
Liquidador
- Baquero Ponte Armando Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42026 , F 125, S 8, H M 709451, I/A 14 (01/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-150-28
Empresa: MAYTOWER SL
Consejero Delegado
- Baquero Ponte Armando Jorge
Consejero
- ALMA MUNDI VENTURES SGEIC SA
- Baquero Ponte Armando Jorge
- Gonzalez Andres Simon
- Velasquez Diaz Luis Enrique
- Zunzunegui Villegas Jaime Enrique
Presidente
Representante
Secretario No Consejero
Vicepresidente
- Baquero Ponte Armando Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42026 , F 125, S 8, H M 709451, I/A 14 (01/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-150-28
Empresa: HUMBOL TWO SL
Liquidador Solidario
- Baquero Ponte Armando Jorge
- Rodriguez Marizcurrena Gonzalo Ariel
- Vidal Ribot Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40258 , F 195, S 8, H M 715246, I/A 2 (21/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-19-28
Empresa: HUMBOL TWO SL
Administrador Solidario
- Baquero Ponte Armando Jorge
- Rodriguez Marizcurrena Gonzalo Ariel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40258 , F 195, S 8, H M 715246, I/A 2 (21/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-19-28
Empresa: MAYTOWER SL
Consejero Delegado
- Baquero Ponte Armando Jorge
Consejero
Presidente
Representante
Secretario
Vicepresidente
- Baquero Ponte Armando Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39944 , F 192, S 8, H M 709451, I/A 4 (22/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-208-28
Empresa: MAYTOWER SL
Administrador Solidario
- Baquero Ponte Armando Jorge
- Gonzalez Andres Simon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39944 , F 192, S 8, H M 709451, I/A 4 (22/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-208-28
Empresa: ATABAPO HOLDINGS SL
Liquidador
- Baquero Ponte Armando Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33617 , F 24, S 8, H M 605098, I/A 5 (22/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-122-28
VER MAS ACTOS
Información de BAQUERO PONTE ARMANDO JORGE
Mostramos los datos de BAQUERO PONTE ARMANDO JORGE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BAQUERO PONTE ARMANDO JORGE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos