MUSCARA DANIEL HENRI
Informe ejecutivo de MUSCARA DANIEL HENRI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MUSCARA DANIEL HENRI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AFB SAM HOLDINGS SL | Apoderado | 11/08/2014 | 17/06/2022 |
AFB SAM HOLDINGS SL | Consejero | 11/08/2014 | 27/08/2021 |
AFB SAM HOLDINGS SL | Presidente | 11/08/2014 | 27/08/2021 |
SANTANDER INSURANCE HOLDING SL | Apoderado | 10/12/2010 | 21/03/2016 |
ZURICH SANTANDER INSURANCE AMERICA SL | Apoderado | 28/01/2011 | 23/11/2011 |
VINCULACIONES DE MUSCARA DANIEL HENRI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MUSCARA DANIEL HENRI
Empresa: AFB SAM HOLDINGS SL
Apoderado
- Barajas Calcerrada Julian
- Muscara Daniel Henri
- Treunen Jack Gustaaf Catharina Maria Jules
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35050 , F 48, S 8, H M 585831, I/A 21 (17/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-120-28
Empresa: AFB SAM HOLDINGS SL
Consejero
- Barajas Calcerrada Julian
- Muscara Daniel Henri
Presidente
- Muscara Daniel Henri
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35050 , F 48, S 8, H M 585831, I/A 20 (27/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-170-28
Empresa: SANTANDER INSURANCE HOLDING SL
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32165 , F 55, S 8, H M 382374, I/A 47 (21/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-62-28
Empresa: AFB SAM HOLDINGS SL
Apoderado
- Barajas Calcerrada Julian
- Cendon Guardia Rafael
- Muscara Daniel Henri
Presidente
- Muscara Daniel Henri
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32549 , F 55, S 8, H M 585831, I/A 2 (11/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-157-28
Empresa: AFB SAM HOLDINGS SL
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32549 , F 51, S 8, H M 585831, I/A 1 (11/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-156-28
Empresa: ZS INSURANCE AMERICA SL
Apoderado
- Lopez Garcia Pedro Maria
- Marin Romano Rafael
- Muscara Daniel Henri
- Pena Barreiro Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28462 , F 73, S 8, H M 512475, I/A 5 (23/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-230-28
Empresa: ZS INSURANCE AMERICA SL
Apoderado
- Lopez Garcia Pedro Maria
- Marin Romano Rafael
- Muscara Daniel Henri
- Pena Barreiro Raul
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28462 , F 68, S 8, H M 512475, I/A 1 (28/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-27-28
Empresa: SANTANDER INSURANCE HOLDING SL
Apoderado
- Marin Romano Rafael
- Muscara Daniel Henri
- Pena Barreiro Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21497 , F 220, S 8, H M 382374, I/A 34 (10/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-244-28
Información de MUSCARA DANIEL HENRI
Mostramos los datos de MUSCARA DANIEL HENRI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MUSCARA DANIEL HENRI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos